Entreprise : UMM QUARN - SIREN 393 450 861
Identité
Dénomination
UMM QUARN
SIREN (siège)
393 450 861
Date d'immatriculation au RNE
20/08/1996
Début d’activité
25/11/1993
Date de fin de la personne morale
19/08/2043
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition et mise à disposition des associés d'un Immeulble d'habitation situé à Marnes La Coquette, parc de marnes
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524 EUR
Adresse du siège
9 AV DE MARNES 92430 MARNES LA COQUETTE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DE MARNES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SA SHEIKH ABDALLAH BIN KHALIFA BIN HAMAD AL THANI
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
DOHA
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/11/1993
Siret
39345086100025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition et mise à disposition des associés d'un Immeulble d'habitation situé à Marnes La Coquette, parc de marnes
Autres Activités
Acquisition et mise à disposition des associés d'un Immeulble d'habitation situé à Marnes La Coquette, parc de marnes
Adresse
9 AV DE MARNES
92430 , MARNES LA COQUETTE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DE MARNES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/06/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/11/1993
Siret
39345086100017
Code APE
702C
Adresse
1 RUE BRIGNOLE
75016 , PARIS 16 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SE SHEIKH AL THANI
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
80243
Date d'ajout
04/04/2013
Description
Démission pour ordre de Mr K-H AL THANI Sheikh Hamad Bin Abdula En qualité de Gérant A compter du 22/02/2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25961
Date d'ajout
20/08/1996
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).