Entreprise : SCI MOREL - SIREN 393 429 915
Identité
(Entreprise radiée le 30/03/2021)
Dénomination
SCI MOREL
SIREN (siège)
393 429 915
Date d'immatriculation au RNE
04/01/1994
Fermeture de l'établissement - 39342991500027
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2020
Fermeture de l'établissement - 39342991500019
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/1996
Date de fin de la personne morale
03/01/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
22 SQ DU CLOS HUBERT 35170 BRUZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROBERT MICHELLE , JEANNETTE , MARIE , GINETTE
Nom d'usage
MOREL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Bruz
Nom, Prénom(s)
MOREL ROGER , DOMINIQUE , VICTOR
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Bruz
Nom, Prénom(s)
MOREL SOPHIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1981
Commune de résidence
Bruz
Nom, Prénom(s)
MOREL NICOLAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1978
Commune de résidence
Saint-Senoux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1994
Siret
39342991500019
Code APE
702C
Adresse
3 SQ DU DOURO
35200 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1994
Siret
39342991500027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
propriété, gestion, construction, entretien, exploitation, location, administration et disposition de tout immeuble à usage d'habitation, professionnel.... (début : 01.01.1996)
Adresse
22 SQ 22 Square du Clos Hubert
35170 , Bruz - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10472
Date d'ajout
30/03/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/02/2021
Description
Dissolution à compter du 31/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2020, liquidateur : MOREL Roger Dominique Victor, siège de la liquidation : 22 Square du Clos Hubert 35170 Bruz, parution de la publicité légale : Ouest France en date du 29/01/2021
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
04/01/1994
Description
Historique des observations depuis le 04/01/1994 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 01.01.1994 AU 01.01.1996, RENNES, 3 SQUARE DU DOURO
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 22 square du Clos Hubert 35170 Bruz : Observation depuis le 04/01/1994 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 01.01.1994 AU 01.01.1996, RENNES, 3 SQUARE DU DOURO, TRANSFERE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).