Entreprise : SCI ESPACE MEDICAL DE TROIS MARES - SIREN 393 395 124
Identité
Dénomination
SCI ESPACE MEDICAL DE TROIS MARES
SIREN (siège)
393 395 124
Date d'immatriculation au RNE
05/01/1994
Début d’activité
03/12/1993
Date de fin de la personne morale
04/01/2069
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition prise en location location de tous biens immobiliers civils commerciaux ou industriels gestion et entretien des biens immobiliers
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
84609.2 EUR
Adresse du siège
429 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANDREANI VANESSA , MURIEL , CLAIRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1986
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
FRAPPIER DE MONTBENOIT MARIE , CLAIRE , JEANNE , DESIREE
Nom d'usage
ANDREANI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
PEGEOT KRISTEL , ELIANE , LISE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1982
Commune de résidence
INDRE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/12/1993
Siret
39339512400026
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition prise en location location de tous biens immobiliers civils commerciaux ou industriels gestion et entretien des biens immobiliers
Autres Activités
Acquisition prise en location location de tous biens immobiliers civils commerciaux ou industriels gestion et entretien des biens immobiliers
Adresse
429 RUE HUBERT DELISLE
97430 , LE TAMPON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/01/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/12/1993
Siret
39339512400018
Code APE
701D
Adresse
MANAPANY LES BAINS
97480 , SAINT-JOSEPH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
894
Date d'ajout
21/02/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/12/2011 : Nouveau : PEGEOT Kristel Eliane Lise, Associée Nouveau : ANDREANI Vanessa Muriel Claire, gérant associée Partant : Mme FRAPPIER DE MONTBENOIT Marie Claire, décédée
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
688
Date d'ajout
17/04/2003
Description
Suivant acte sous seing privé en date du 07/01/2003, Transfert du siège social et de l'établissement principal Ancienne mention : 2 route de Manapany les Bains 97480 Saint-Joseph Nouvelle mention : 429 rue Hubert Delisle 97430 Le Tampon
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 555 000.00 FRF nouveau montant : 84 609.20 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).