Entreprise : OFF REG COLL TRAIT DECHETS MEDICAUX - SIREN 393 384 177
Identité
Dénomination
OFF REG COLL TRAIT DECHETS MEDICAUX
Sigle
L'OCDM
SIREN (siège)
393 384 177
Date d'immatriculation au RNE
03/01/1994
Date de fin de la personne morale
02/01/2054
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
92567.04 EUR
Adresse du siège
ZI LA VALLIERE LD BADUOT 06730 SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESP ACTIVITE L 17
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VAN DE SYPE MARC , JEAN , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Jouy-le-Moutier
Nom, Prénom(s)
VANNINI DOMINIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FLECCHIA PIERRE , GABRIEL , RAOUL
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1929
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LUBRANO HENRI DANIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1942
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Dénomination
CABINET EAC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/03/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1994
Siret
39338417700019
Enseigne
OREDS COTE D'AZUR - OFFICE REGIONAL DE COLLECTE ET D'ELIMINATION DES DECHETS DE LA SANTE
Code APE
900B
Origine du fonds
Création
Activité principale
Récupération collecté enlèvement stockage destruction de déchets notamment provenant d'établissement hospitalier centres de Sante prestations aboutissant à l'incinération la destruction de déchets
Adresse
LOT N 17 ESPACE D'ACTIVITE LA VALLIERE
06730 , SAINT ANDRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEUDIT BABUOT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29234
Date d'ajout
15/12/2010
Description
Pli Non Distribuable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
42286
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
13203
Date d'ajout
01/04/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre prononce en date du 26/03/1998 , la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 26/09/1997 , désigne juge commissaire M Baudu jacques , liquidateur Me Debois Christine - 16 square Léon Blum 92800 Puteaux , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
58957
Date d'ajout
21/10/1996
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 31/01/1996
Numéro d'observation
58928
Date d'ajout
18/10/1996
Description
Capital porte de 350 000 F à 920 000 F puis réduit à 607 200 F suivant procès verbal du conseil d administration du 31 octobre 1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).