Entreprise : CIE FINANCIERE DES MILLE PERTUIS - SIREN 393 369 319
Identité
Dénomination
CIE FINANCIERE DES MILLE PERTUIS
SIREN (siège)
393 369 319
Date d'immatriculation au RNE
01/09/1999
Début d’activité
03/01/2024
Date de fin de la personne morale
31/08/2092
Date de clôture
31/07
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
99 RUE DU ONZE NOVEMBRE 93330 NEUILLY-SUR-MARNE FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUISLAIN PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
Villecresnes
Nom, Prénom(s)
LECOINTE PIERRE , ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Bougival
Nom, Prénom(s)
FAURON FREDERIC , DENIS
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Neuilly-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
FABRE BRUNO
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Paris 12e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
POULON FRANCK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Sonchamp
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/01/2024
Siret
39336931900032
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
122 AV de la Résistance
93340 , Le Raincy - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1993
Siret
39336931900016
Code APE
741G
Adresse
15 AV VICTOR HUGO
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/01/2024
Type d'établissement
Siège et principal fermé
Date début d’activité
01/08/1999
Siret
39336931900024
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
99 RUE DU ONZE NOVEMBRE
93330 , NEUILLY-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
54821
Date d'ajout
13/10/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/01/2020 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).