Entreprise : QUADRATURA - SIREN 393 366 299
Identité
(Entreprise radiée le 13/09/2019)
Dénomination
QUADRATURA
SIREN (siège)
393 366 299
Date d'immatriculation au RNE
24/12/1993
Fermeture de l'établissement - 39336629900039
- Date d'effet de la fermeture : 31/05/2019
Fermeture de l'établissement - 39336629900013
- Date d'effet de la fermeture : 03/02/2003
Fermeture de l'établissement - 39336629900021
- Date d'effet de la fermeture : 09/08/2018
Date de fin de la personne morale
23/12/2092
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
19 B ALL DE MONGILARD 33470 GUJAN-MESTRAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TOUZET FRANCETTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
La Teste-de-Buch
Nom, Prénom(s)
LAPERRINE JEAN-MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Gujan-Mestras
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/12/1993
Siret
39336629900039
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, exploitation d'immeuble
Adresse
19 B ALL 19bis Allée Mongilard
33470 , Gujan-Mestras - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/08/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/12/1993
Siret
39336629900021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
52 RUE DE LA FONTAINE ST GERMAIN
36000 , CHATEAUROUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/02/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/12/1993
Siret
39336629900013
Code APE
702C
Adresse
ROSIERS
36130 , MONTIERCHAUME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/09/2019
Description
Dissolution à compter du 31/05/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 14/06/2019, liquidateur : LAPERRINE Jean-Marie, siège de la liquidation : 19bis Allée Mongilard 33470 Gujan-Mestras, parution de la publicité légale : Haute Gironde en date du 06/09/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
35250
Date d'ajout
13/09/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/05/2019
Numéro d'observation
3333
Date d'ajout
24/09/2018
Description
Radiation du RCS le 24/09/2018 avec effet au 09/08/2018 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de Bordeaux par suite du transfert du siège social : 52 R de la Fontaine Saint-Germain 36000 CHATEAUROUX au 19bis ALL Mongilard 33470 GUJAN MESTRAS. Dépot de l'acte le : 18/09/2018 sous le numéro : 61755
Numéro d'observation
91788
Date d'ajout
18/09/2018
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital en francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 - ancien capital : 1.000.000,00 FRF nouveau capital : 152.449,02 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).