Entreprise : CAISSE CREDIT MUTUEL AMBERIEU EN BUGEY - SIREN 393 360 581
Identité
Dénomination
CAISSE CREDIT MUTUEL AMBERIEU EN BUGEY
SIREN (siège)
393 360 581
Date d'immatriculation au RNE
28/12/1993
Début d’activité
24/08/1993
Date de fin de la personne morale
27/12/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Autre SARL coopérative
Activité principale
Opérations bancaires et annexes prévues par la loi telles que toutes opérations d'assurances épargné crédits services de la banque et d'assurances et investissements
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Capital minimum
625092 EUR
Adresse du siège
32 AV DU GENERAL DE GAULLE 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BECQUART JACQUES , LEON , EUGENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Ambérieu-en-Bugey
Nom, Prénom(s)
DEROUBAIX THIERRY , DIDIER
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Amberieu en Bugey
Nom, Prénom(s)
MEUNIER SERGE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Torcieu
Nom, Prénom(s)
MORAND FRANCINE
Nom d'usage
CONDAMIN-MORAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Amberieu en Bugey
Nom, Prénom(s)
PASCAL VALERIE , FRANCINE
Nom d'usage
GINARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Saint-Denis-En-Bugey
Nom, Prénom(s)
PECANAC GREGORY
Qualité
Vice-Président, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1977
Commune de résidence
Saint-Denis-en-Bugey
Nom, Prénom(s)
VILLERS PHILIPPE , EDMOND , ALFRED
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Saint-Denis-en-Bugey
Nom, Prénom(s)
VILLON AUDREY , EUGENIE , MARIE , MICHELLE
Nom d'usage
BRIZE
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1980
Commune de résidence
Château-gaillard
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/08/1993
Siret
39336058100010
Nom commercial
CM D'AMBERIEU EN BUGEY
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Opérations bancaires et annexes prévues par la loi telles que toutes opérations d'assurances épargné crédits services de la banque et d'assurances et investissements
Autres Activités
Opérations bancaires et annexes prévues par la loi telles que toutes opérations d'assurances épargné crédits services de la banque et d'assurances et investissements
Adresse
32 AV DU GENERAL DE GAULLE
01500 , AMBERIEU-EN-BUGEY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Amberieu En Bugey
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Belley ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Bourg-en-Bresse décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 2 807 296.82 FRF nouveau montant : 427 969.64 Eur N°-Orias : 07 003 758
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).