Entreprise : FINALG - SIREN 393 344 270
Identité
Dénomination
FINALG
SIREN (siège)
393 344 270
Date d'immatriculation au RNE
20/12/1993
Début d’activité
20/12/1993
Date de fin de la personne morale
19/12/2092
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
La propriété et la gestion administrative, financière et civile de portefeuilles de valeurs mobilières, de titres de stés et de tous placements de trésorerie. L'acquisition, la vente, la réception par suite d'apport ou d'échange, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'exploitation et l'administration par location ou autrement de tous immeubles et droits immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
129424 EUR
Adresse du siège
19 RUE DE MEN ALLEN 56470 LA TRINITE-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALGLAVE VERONIQUE , MARIE , DOMINIQUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1982
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
ALGLAVE LAURENCE , MARIE , CATHERINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1984
Commune de résidence
Rouen
Nom, Prénom(s)
ALGLAVE MAUD , LOUISE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1987
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
ALGLAVE PHILIPPE , ANDRE , JEAN , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
La Trinité sur Mer
Nom, Prénom(s)
MORIZUR FRANCOISE , MARIE , DOMINIQUE
Nom d'usage
ALGLAVE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
La Trinité sur Mer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/12/1993
Siret
39334427000029
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La propriété et la gestion administrative, financière et civile de portefeuilles de valeurs mobilières, de titres de stés et de tous placements de trésorerie. L'acquisition, la vente, la réception par suite d'apport ou d'échange, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'exploitation et l'administration par location ou autrement de tous immeubles et droits immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire
Adresse
19 RUE DE MEN ALLEN
56470 , LA TRINITE-SUR-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/08/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/12/1993
Siret
39334427000011
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
109 AV DES DRUIDES
56340 , CARNAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1208
Date d'ajout
21/02/2014
Description
Transformation de la société à compter du 01/01/2014. Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL - 2003B132) - Nouvelle forme : Société civile (SC - 2014D102).
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).