Entreprise : EARL PLEIN CHAMP - SIREN 393 330 394
Identité
Dénomination
EARL PLEIN CHAMP
SIREN (siège)
393 330 394
Date d'immatriculation au RNE
27/12/1993
Début d’activité
01/11/1993
Date de fin de la personne morale
26/12/2092
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
37600 EUR
Adresse du siège
25 RUE LEDOUX 59297 VILLERS-GUISLAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SELOSSE JEAN-MARC
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Villers-Guislain
Nom, Prénom(s)
GALLAND ROSELYNE , MARIE-PAULE
Nom d'usage
SELOSSE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Villers-Guislain
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1993
Siret
39333039400023
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
25 RUE LEDOUX
59297 , VILLERS-GUISLAIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3528
Date d'ajout
16/09/2009
Description
Augmentation de capital à compter du 11/06/2009 Ancien : 21600 EUR Nouveau : 37600 EUR
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
2524
Date d'ajout
28/12/2005
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL QUI PASSE DE 20 580.62 EUROS A 21 600 EUROS - DEMISSION DE MME SELOSSE ROSELYNE DE SES FONCTIONS DE CO-GERANTE (MR SELOSSE JEAN MARC RESTE SEUL GERANT) Date d'effet : 01/12/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 135 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 20 580.62 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).