Entreprise : SCI HOUPE - SIREN 393 330 303
Identité
Dénomination
SCI HOUPE
SIREN (siège)
393 330 303
Date d'immatriculation au RNE
27/12/1993
Début d’activité
01/01/1994
Date de fin de la personne morale
26/12/2092
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Achat de Scpi, gestion d'immeubles ou de droits immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
30 RUE VILLARS 59213 SAINT-MARTIN-SUR-ECAILLON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CELLLIER MICHELINE
Nom d'usage
HOUPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Saint-Martin-Sur-Ecaillon
Nom, Prénom(s)
HOUPE AMANDINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1980
Commune de résidence
Paris 10
Nom, Prénom(s)
HOUPE DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Saint-Martin-Sur-Ecaillon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1994
Siret
39333030300016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Achat de Scpi, gestion d'immeubles ou de droits immobiliers.
Autres Activités
Achat de Scpi, gestion d'immeubles ou de droits immobiliers.
Adresse
30 RUE VILLARS
59213 , SAINT-MARTIN-SUR-ECAILLON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2721
Date d'ajout
29/11/2004
Description
Régularisation : Changement de numérotation de l'adresse du siège social suite a une décision municipale : Le 30 rue Villars devient 46 rue Villars Date d'effet : 01/01/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 200 000.00 FRF nouveau montant : 30 489.80 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).