Entreprise : DU BOIS ANGELINE - SIREN 393 330 162
Identité
Dénomination
DU BOIS ANGELINE
SIREN (siège)
393 330 162
Date d'immatriculation au RNE
27/12/1993
Début d’activité
01/11/1993
Date de fin de la personne morale
26/12/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
La prise de participations au capital ou au résultat de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gesttion de ces participations ; l'acquisition et la gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Qualité
Actif agricole
Capital social
343200 EUR
Adresse du siège
25 RUE LEDOUX 59297 VILLERS-GUISLAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GALLAND ROSELYNE , MARIE-PAULE
Nom d'usage
SELOSSE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Villers-Guislain
Nom, Prénom(s)
SELOSSE JEAN-MARC , MICHEL , MAURICE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Villers-Guislain
Nom, Prénom(s)
SELOSSE BENOIT , FRANCOIS , PASCAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1996
Commune de résidence
Villers-Guislain
Nom, Prénom(s)
SELOSSE FRANCOIS , MARC , JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1998
Commune de résidence
Villers-Guislain
Nom, Prénom(s)
SELOSSE PIERRE , GABRIEL , MAURICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1987
Commune de résidence
Villers-Guislain
Nom, Prénom(s)
SELOSSE CAROLINE , MARIE , FRANCOISE
Nom d'usage
BOUREL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1988
Commune de résidence
Orchies
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1993
Siret
39333016200024
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial, Agricole
Activité principale
La prise de participations au capital ou au résultat de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gesttion de ces participations l'acquisition et la gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement.
Autres Activités
La prise de participations au capital ou au résultat de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gesttion de ces participations l'acquisition et la gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement., Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Adresse
25 RUE LEDOUX
59297 , VILLERS-GUISLAIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/07/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1993
Siret
39333016200016
Code APE
0113Z - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Activité principale
Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Adresse
5 RUE RAYMOND POINCARE
59297 , VILLERS-GUISLAIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
526
Date d'ajout
02/02/2010
Description
Augmentation de capital à compter du 22/12/2009 Ancien : 221 400.00 Euros Nouveau : 343 200.00 Euros
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
526
Date d'ajout
02/02/2010
Description
Augmentation de capital à compter du 22/12/2009 Ancien : 221 400.00 Euros Nouveau : 343 200.00 Euros
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
2523
Date d'ajout
27/12/2005
Description
Transformation de l'earl ( 93 D 98) en SARL (05 B 248) et changement de dénomination sociale en "Selosse" en remplacement de "earl Selosse" - augmentation du capital social qui passe de 56 253.69 euros à 221 400 euros - démission de MME Selosse Roselyne de ses fonctions de Co-Gerante (Mr Selosse Jean-marc resté seul gérant) Date d'effet : 01/12/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 369 000.00 FRF Nouveau montant : 56 253.69 Eur
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 369 000.00 FRF Nouveau montant : 56 253.69 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).