Entreprise : GROUPE MENUISERIES ET ISOLATION INTERNAT - SIREN 393 326 954
Identité
Dénomination
GROUPE MENUISERIES ET ISOLATION INTERNAT
Sigle
GMII
SIREN (siège)
393 326 954
Date d'immatriculation au RNE
23/12/1993
Date de fin de la personne morale
22/12/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
7 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
7-9
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AMBROSINI MARIE , JOSE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Briey
Nom, Prénom(s)
MARQUES DA SILVA MARIA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Woippy
Nom, Prénom(s)
BLAES SERGE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Sartrouville
Dénomination
SARL GAUTHIER DUPAS ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SA GAUTHIER MENARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
St Gregoire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/12/1993
Siret
39332695400012
Code APE
515F
Origine du fonds
Création
Activité principale
Commercialisation distribution étude conseil assistance gestion formation courtage négoce et la location de tous matériels ou prestations dans le domaine du bâtiment et maîtrise d'oeuvre importation exportation de tous produits ou services
Adresse
7 RUE 7/9 rue La Boétie
75008 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
7-9
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1993
Siret
39332695400020
Code APE
454D
Adresse
CHE DE LA FRAGNEUSE
39120 , LE DESCHAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
81409
Date d'ajout
21/10/1997
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 03 SEPTEMBRE 1997 LE TC DE DOLE A PRONONCE UNE INTERDICTION DE GERER, DE DIRIGER, D'ADMINISTRER OU CONTROLER TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE OU ARTISANALE ET TOUTE PERSONNE MORALE, A L'ENCONTRE DE MESSIEURS M.BLAES SERGE ET GEORGES MICHEL. FIXE LA DUREE DE CETTE MESURE A 6 ANS POUR M.GEORGES MICHELET A 8 ANS POUR CE QUI CONCERNE M.BLAES SERGE. CE MEME JOUR LE TC DE DOLE A REPORTER LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DES SOCIETES GMII ET GM ANDRES INITIALEMENT FIXEE LE 04 MAI 1994 AU 1ERDECEMBRE 1993.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
03/06/1994
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 04 MAI 1994 LE TC DE DOLE A PRONONCE LE REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA STE ; A FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 04 05 1994 ; ANOMME MR PROST-MAGNIN DANIEL JUGE COMMISSAIRE, MR ORTELLI JEAN JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT, A DESIGNE MAITRE AUBERT JEAN-YVES,VISION 2000, 1 RUE DEWET 71100 CHALON SUR SAONE EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS ET LIQUIDATEUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).