Entreprise : FMT PRODUCTIONS - SIREN 393 267 075
Identité
Dénomination
FMT PRODUCTIONS
SIREN (siège)
393 267 075
Date d'immatriculation au RNE
14/12/1993
Date de fin de la personne morale
13/12/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
7546226.35 EUR
Adresse du siège
AV FRANCOIS MITTERRAND 17700 SURGERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUDY DIDIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
SURGERES
Nom, Prénom(s)
LABROUSSE JEAN , LUC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
SURGERES
Nom, Prénom(s)
CLERGEAU HUBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
SAINT MARD
Nom, Prénom(s)
OGBORN TERENCE JOHN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1944
Commune de résidence
ANGLE ERRE
Nom, Prénom(s)
JOUBERT GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
LAGORD
Dénomination
F.M.T.
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
SURGERES
Dénomination
AUDICO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LAGORD
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/12/1993
Siret
39326707500017
Code APE
1011Z - Transformation et conservation de la viande de boucherie
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Négoce de viandes
Adresse
AV Zone Industrielle
17700 , SURGERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/12/1993
Siret
39326707500025
Code APE
151A
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Transformation, preparation, realisation de la viande et tous produits alimentaires preparation et fabrication tous plats cuisines et produits alimentaires frais congeles sous vide ou en conserve
Adresse
16 QUAI DE PALUDATE
33800 , BORDEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Rochefort ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
12/01/2007
Description
Changement de juge-commissaire Jugement du Tribunal de Commerce de ROCHEFORT du 12/01/2007 nommant M TEVELS Roland en qualité de Juge Commissaire en remplacement de M VILLIERS Jean Pierre.
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
26/11/2002
Description
(Jugements) Jugement du Tribunal de Commerce de ROCHEFORT en date du 22 NOVENMBRE 2002, prenant acte de la démission de ME RAMBOUR,es/qualité Co-Commissaire à l'exécution du Plan. Me AMAUGER assumera seule les fonctions de Commissaire à l'Exécution du Plan
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
24/01/2000
Description
Changement de juge-commissaire Jugement du Tribunal de Commerce de ROCHEFORT du 14/01/2000 nommant M VILLIERS Jean Pierre en qualité de Juge Commissaire en remplacement de MR ERIC RAUL.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
28/06/1999
Description
(Jugements) Jugement du Tribunal de Commerce de ROCHEFORT du 25/06/1999 nommant ME AMAUGER Muriel BP 289 17312 ROCHEFORT CEDEX en qualité de CO- Commissaire à l'exécution du plan.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
17/02/1999
Description
(Jugements) Jugement du Tribunal de Commerce de ROCHEFORT du 12/02/1999 reportant au 01/10/1996 la date de cessation des paiements fixée initialement au 06.03.1998
Numéro d'observation
86506
Date d'ajout
30/11/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rochefort en date du 30-10-1998 , arrêtant le plan de cession au profit de Société nouvelle Surgères viandés (cession partielle) . Nomme commissaire à l'exécution du plan Me rambour Michel à La Rochelle
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
02/11/1998
Description
(Jugements) Jugement du Tribunal de Commerce de ROCHEFORT du 30/10/1998 arretant le plan de redressement par cession partielle de l'entreprise à la SOCIETE NOUVELLE SURGERES VIANDES, S.N.S.V. Date d'effet de la cession partielle : 30.10.1998 Commissaire à l'exécution du plan : ME RAMBOUR Michel 48 rue Albert 1er 17000 LA ROCHELLE Représentant des Créanciers : ME AMAUGER BP 289 17312 ROCHEFORT CEDEX
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
26/10/1998
Description
(Procédures collectives) Jugement du Tribunal de Commerce de ROCHEFORT du 23/10/1998 prolongeant la période d'observation jusqu'au 30/10/1998.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
28/09/1998
Description
(Procédures collectives) Jugement du Tribunal de Commerce de ROCHEFORT du 25/09/1998 prolongeant la période d'observation jusqu'au 23/10/1998.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
10/07/1998
Description
(Procédures collectives) Jugement du Tribunal de Commerce de ROCHEFORT du 10/07/1998 prolongeant la période d'observation jusqu'au 25/09/1998.
Numéro d'observation
66904
Date d'ajout
19/03/1998
Description
Le tribunal de commerce de Rochefort a prononcé en date du 06-03-1998 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime général , date de cessation des paiements le 06-03-1998 , et a désigné juge commissaire Mr e. Raul , administrateur Me rambour Michel, 48 rue Albert 1er la rochelle 17000 avec pour mission de Assistance , représentant des créanciers Me Amauger Bp 289 17312 Rochefort cedex Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de parution au Bodacc.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
06/03/1998
Description
Déclaration de cessation des paiements Dépot le 06.03.1998 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de ROCHEFORT.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
06/03/1998
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire procédure simplifiée Jugement du Tribunal de Commerce de ROCHEFORT du 06.03.1998 ouvrant ( sur dépot de bilan ) la procédure générale de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 08.07.1998 Cessation des paiements en date du 06.03.1998 Juge Commissaire : MR E. RAUL Juge Commissaire Suppléant : MR Y. FERNAGUT Représentant des Créanciers : Me Muriel AMAUGER BP 289 17312 ROCHEFORT CEDEX Administrateur : Me Michel RAMBOUR 48, ALBERT 1er 17000 LA ROCHELLE dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/12/1993
Description
(Divers) Historique : Fonds acquis par apport au montant évalué à 59.163.534,64 F de la SA CLERGEAU ET SA FMT MANAUT A C/ 01.10.94 Fusion intervenue entre les stés EXPORVIA ET CONINTEX de la totalité de leur actif à charge du passif à a SA FMT PRODUCTION. A C/5.4.95, DEPART DE RAILLOT PATRICE MODIFICATION D'OFFICE DU 20.02.1998 SUIVANT ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 1998 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROCHEFORT A ORDONNE LA SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES A L'ENCONTRE DE LA SA FMT PRODUCTIONS, JUSQU'AU 26 AVRIL 1998. A C/ 4.12.1998, Dissolution de la ste et nomina- tion du Liquidateur : MR LABROUSSE suite à application du dispositif du Jugement du Tribunal de Commerce de ROCHEFORT du 30/10/1998 (PLAN DE CESSION PARTIELLE).
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CODE GAGI - Date de dissolution : 04/12/1998. CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).