Entreprise : SCI ALFRED-HENRI - SIREN 393 265 228
Identité
Dénomination
SCI ALFRED-HENRI
SIREN (siège)
393 265 228
Date d'immatriculation au RNE
16/12/1993
Début d’activité
16/12/1993
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
l'acquisition l'administration et l'exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles batis ou non batis..
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
884204.3 EUR
Adresse du siège
9 AV FLORES 06000 NICE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIUS JEAN-PIERRE , HENRI , GHISLAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
RIUS MARIE-THERESE , GHISLAINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1945
Commune de résidence
Prades
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/12/1993
Siret
39326522800022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
l'acquisition l'administration et l'exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles batis ou non batis..
Autres Activités
l'acquisition l'administration et l'exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles batis ou non batis..
Adresse
9 AV FLORES
06000 , NICE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/11/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/12/1993
Siret
39326522800014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
23 AV MONTSERRAT
66500 , PRADES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLA MARINELLA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52420
Date d'ajout
30/01/2019
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).