Entreprise : ENERGIE PLUS - SIREN 393 248 174
Identité
Dénomination
ENERGIE PLUS
SIREN (siège)
393 248 174
Date d'immatriculation au RNE
31/12/1993
Date de fin de la personne morale
30/12/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
RUE DU MESNIL 76170 LILLEBONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAVENU MARIE
Nom d'usage
BUREL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1981
Commune de résidence
Le Havre
Nom, Prénom(s)
CASTEL FABRICE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Le Havre
Nom, Prénom(s)
FOURNIER GILBERT , ALBERT , ERNEST
Nom d'usage
FOURNIER
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
CAUVILLE
Dénomination
G.3.S
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Montivilliers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/12/1993
Siret
39324817400012
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Code APRM
2651BZ - Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
INSTALLATION MAINTENANCE INSTRUMENTATION DE TOUT EQUIPEMENT ELECTRIQUE DANS TOUS LEURS DOMAINES ET TOUTES PRESTATIONS DE
Code APRM
2651BZ - Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
Code APRM
2651BZ - Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
Adresse
RUE Z.A. DU MESNIL
76170 , LILLEBONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/003305
Date d'ajout
07/06/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce du Havre en date du 07/06/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1256
Date d'ajout
07/03/2017
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 28/02/2017 - Activité précédemment exploitée : L'étude l'ingénierie l'installation la maintenance d'instrumentation et de tout équipement électrique dans tous leurs domaines la vente la location de tous matériels électriques et d'instrumentation ainsi que toutes presta Tions de services se rapportant aux activités ci-dessus énumérées
Numéro d'observation
267
Date d'ajout
13/01/2017
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 13/01/2017 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A PRONONCE LA Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L641-1-III, A NOMME : LIQUIDATEUR : SELARL Catherine VINCENT 20, RUE CASIMIR PERIER 76600 LE HAVRE
Numéro d'observation
5740
Date d'ajout
28/11/2016
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU : 25/11/2016 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A AUTORISE LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE LADITE ENTREPRISE POUR UNE DUREE DE 7 SEMAINES MOIS COURANT DU 18/11/2016 AU 06/01/2017
Numéro d'observation
4806
Date d'ajout
10/10/2016
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU : 07/10/2016 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A AUTORISE LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE LADITE ENTREPRISE POUR UNE DUREE DE 10 SEMAINES MOIS COURANT DU 04/10/2016 AU 18/11/2016
Numéro d'observation
4038
Date d'ajout
16/08/2016
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 12/08/2016 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A AUTORISE LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE LADITE ENTREPRISE POUR UNE DUREE DE 2 MOIS COURANT DU 04/08/2016 AU 04/10/2016
Numéro d'observation
1321
Date d'ajout
07/03/2016
Description
Ouverture d'une procédure de Redressement judiciaire régime général MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 04/03/2016 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A PRONONCE L'Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec administrateur - L631-7 SUR : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS A NOMME ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : MAITRE EUGENE BEILLARD 23, RUE GEORGES HEUILLARD 76600 LE HAVRE /XX/ DIT QUE L'ADMINISTRATEUR AURA POUR MISSION OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI, D'ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION MANDATAIRE JUDICIAIRE : SELARL Catherine VINCENT 20, RUE CASIMIR PERIER 76600 LE HAVRE
Numéro d'observation
4773
Date d'ajout
22/11/2006
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 19/06/2006 : PARTANT : JOURNO GUY, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE NOUVEAU : DUPAIN GERARD, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
Numéro d'observation
3720
Date d'ajout
06/09/2004
Description
Transformation de la société TRANSFORMATION DE LA SOCIETE DE SA EN SAS ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ADMINISTRATEUR :MR GILBERT FOURNIER DEVIENT PRESIDENT DEPART DES ADMINISTRATEURS : MME SYLVIE FOURNIER ET MR GERARD METIVIER MAINTIEN DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : MR GUY JOURNO MAINTIEN DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : MR FABRICE CASTEL ACTES DEPOSES LE 30/08/2004 - UNION AGRICOLE DU 29/07/2004 Date d'effet : 25/06/2004
Numéro d'observation
776
Date d'ajout
06/03/2003
Description
MODIFICATION DE LA DATE D'OUVERTURE ET DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL ANCIENNES : 01/04 AU 31/03 NOUVELLES : 01/01 AU 31/12 - DEMISSION ET NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT PARTANT : MR ROUSSELET PHILIPPE NOUVEAU : MR CASTEL FABRICE - ACTES DEPOSES LE 25/02/03 LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 03/10/2001 Date d'effet : 29/09/2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 449.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).