Entreprise : SARL MECA EUROP - SIREN 393 238 464
Identité
Dénomination
SARL MECA EUROP
SIREN (siège)
393 238 464
Date d'immatriculation au RNE
13/12/1993
Date de fin de la personne morale
12/12/2092
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
25 B RUE DE STALINGRAD 59150 WATTRELOS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAINE PATRICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Wattrelos
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/09/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
06/12/1993
Siret
39323846400043
Code APE
3312Z - Réparation de machines et équipements mécaniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, vente, importation, exportation, transfert de toutes machines industrielles et opérations commerciales y attenant
Adresse
25 B RUE 25 bis rue de Stalingrad
59150 , Wattrelos - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/12/1993
Siret
39323846400019
Code APE
516K
Adresse
40 RUE DES FOSSES
59150 , WATTRELOS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/07/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/12/1995
Siret
39323846400027
Code APE
516K
Adresse
279 RUE LOUIS SEIGNEUR
59170 , CROIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/07/1996
Siret
39323846400035
Code APE
518M
Adresse
3 RUE DU VERT BOIS
59960 , NEUVILLE-EN-FERRAIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
20/09/2018
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 18/09/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
21/04/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE, a prononcé en date du 20/04/2015, la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sous le numéro 2015/394, date de cessation des paiements le 11/03/2015, et a désigné juge commissaire Monsieur Jean-Marie ROUZE, juge commissaire suppléant Monsieur Jean-Pierre DUHAMEL, en tant que liquidateur : SELURL DEPREUX SEBASTIEN prise en la personne de Me DEPREUX Sébastien 21 résidence Flandre 59170 CROIX. Les déclarations des créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement. Avec poursuite d'activité jusqu'au 15/05/2015
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
24/07/2013
Description
Sur réquisition de la Selurl DEPREUX SEBASTIEN prise en la personne de Me DEPREUX Sébastien, Commissaire à l'exécution du Plan de continuation (Article 141 du Décret du 28/12/2005 - L.626-14 du Code de Commerce) - Inaliénabilité du fonds de commerce sis 25 bis rue de Stalingrad 59150 Wattrelos - Suite à l'Arrêté du plan de redressement selon Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE en date du 18/06/2013.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
20/06/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 18-06-2013, arrêtant le plan de redressement, durée du plan 8 ans, nomme en qualité de commissaire à l'exécution du plan : La selurl Depreux Sébastien prise en la personne de Me DEPREUX 21 résidence Flandre 59170 CROIX , sous le numéro 2012-256 .
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
28/11/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX / TOURCOING en date du 27/11/2012 prolongeant la période d'observation jusqu'au 28.06.2013.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
28/06/2012
Description
Le Tribunal de Commerce de ROUBAIX / TOURCOING a prononcé en date du 28-06-2012 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2012-256 date de cessation des paiements le 31-05-2012, mandataire judiciaire : SELURL DEPREUX SEBASTIEN prise en la personne de ME DEPREUX Sébastien 21 résidence Flandre 59170 CROIX, et a ouvert une période d'observation expirant le 28-12-2012, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
13/12/1993
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : NORD ECLAIR DU 2 3/10/1993 ET ADDITIF DU 4/12/1993 CETTE SOCIETE A TRANSFERE A COMPTER DU 15.7.1996 SON SIEGE SOCIAL DU 279 RUE LOUIS SEIGNEUR 59170 CROIX
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).