Entreprise : SCI D'UFFERNET - SIREN 393 224 746
Identité
(Entreprise radiée le 20/10/2020)
Dénomination
SCI D'UFFERNET
SIREN (siège)
393 224 746
Date d'immatriculation au RNE
17/12/1993
Fermeture de l'établissement - 39322474600015
- Date d'effet de la fermeture : 11/09/2020
Date de fin de la personne morale
16/12/2083
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
22867.35 EUR
Adresse du siège
LD UFFERNET 81260 CAMBOUNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MULLER MARIE-ANTOINETTE , JEANNE
Nom d'usage
MOSER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Montréal
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/11/1993
Siret
39322474600015
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous immeubles bâtis et non bâtis, .
Adresse
LD Lieudit Uffernet
81260 , Cambounès - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3799
Date d'ajout
20/10/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 11/09/2020 Liquidateur : MOSER Marie-Antoinette, Jeanne, ancien Gérant Le siège de la liquidation est fixé chez Maître Sandra Sottom - 7 rue Aurensan 32250 Montréal Dépôt d'actes n° 2617 Journal d'annonces légales : L'écho du Tarn en date du 02/10/2020 Mise en sommeil de la société à compter du 11/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3800
Date d'ajout
20/10/2020
Description
Radiation du RCS le 20/10/2020 avec effet au 21/09/2020 Dépôt d'actes n° 2618 Journal d'annonces légales : L'écho du Tarn en date du 02/10/2020.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).