Entreprise : DISTRIAL - SIREN 393 216 106
Identité
Dénomination
DISTRIAL
SIREN (siège)
393 216 106
Date d'immatriculation au RNE
17/12/1993
Date de fin de la personne morale
16/12/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
250000 Francs
Adresse du siège
548 RUE DE BORDEAUX 16000 ANGOULEME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARPENTIER JOCELYNE , JACQUELINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Epernay
Nom, Prénom(s)
DUPOUY PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Poitiers
Nom, Prénom(s)
GUERIN PIERRE , EMILIEN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1942
Nom, Prénom(s)
ROUSSEAU BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
Poitiers
Nom, Prénom(s)
SOUTIRAN MICHEL , CLAUDE
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Saint-Euphraise-et-Clairizet
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/10/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/12/1993
Siret
39321610600012
Code APE
521D
Origine du fonds
Création
Activité principale
Exploitation de ts fonds de commerce de tous produits alimentaires ou non, communément connus sous le vocable "supermarché" et toutes prestations de services se rattachant à ces produits.
Adresse
548 RUE DE BORDEAUX
16000 , ANGOULEME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/12/1997
Description
: Radiation : Fusion / Absorption.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
17/12/1993
Description
Historique des observations depuis le 17/12/1993 : Fusion-absorption par la SA SOJODIS.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DATE DE CESSATION DE L'EXPLOITATION : 07/10/1997 PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 08/12/1993. CESSATION TOTALE ACTIVITE MAINTIEN IMMATRICULATION RCS - Date de cessation d'activité : 07/10/1997. - Précision sur le sort du fonds : Apport fusion.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).