Entreprise : SCRIBE - SIREN 393 198 171
Identité
(Entreprise radiée le 05/12/2022)
Dénomination
SCRIBE
SIREN (siège)
393 198 171
Date d'immatriculation au RNE
13/12/1993
Fermeture de l'établissement - 39319817100018
- Date d'effet de la fermeture : 15/09/2022
Date de fin de la personne morale
12/12/2043
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
57768 EUR
Adresse du siège
AV VICTOR HUGO 13200 ARLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES JARDINS DES ALYSCAMPS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRANCOIX DIT MIRET SABINE
Nom d'usage
EYCHENIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Arles
Nom, Prénom(s)
EYCHENIE JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Arles
Nom, Prénom(s)
ALDEBERT FABIENNE
Nom d'usage
DUSSAUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Arles
Nom, Prénom(s)
DUSSAUD JEAN-PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Arles
Nom, Prénom(s)
CANDELA GERARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Arles
Nom, Prénom(s)
THIBAUD CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1932
Commune de résidence
Arles
Nom, Prénom(s)
THIBAUD OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Arles
Nom, Prénom(s)
GILLES JEAN-PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Arles
Nom, Prénom(s)
PALANQUE MARIE
Nom d'usage
CANDELA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Arles
Nom, Prénom(s)
DUSSAUD SARAH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1994
Commune de résidence
Arles
Nom, Prénom(s)
DUSSAUD LAURIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1987
Commune de résidence
Arles
Nom, Prénom(s)
MAUREL FREDERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Béziers
Nom, Prénom(s)
MAUREL VINCENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Arles
Nom, Prénom(s)
PAGES DANIELLE , HUGUETTE , ANNY
Nom d'usage
MAUREL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
Arles
Nom, Prénom(s)
EYCHENIE MATHIEU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1989
Commune de résidence
Arles
Nom, Prénom(s)
EYCHENIE FABRICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1987
Commune de résidence
Arles
Nom, Prénom(s)
DUSSAUD MARIE-SOPHIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1985
Commune de résidence
Arles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/09/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1994
Siret
39319817100018
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition,la propriété,l'administration et la gestion de tous immeubles ou biens immobiliers et en particulier l'acquisition des lots 230-143-501 et 103 dépendant d'un ensemble immobilier résidentiel dénommé les jardins des Alyscamps sis commune d'Arles,ave.Victor Hugo n[3-9 11 et 13 place de la croisière,lesdits lots à usage professionnel et de parking. Toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser le développement,pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société.
Adresse
AV avenue Victor Hugo-Residence les Jardins des Alyscamps
13200 , Arles - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES JARDINS DES ALYSCAMPS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10869
Date d'ajout
05/12/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 15/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/06/2022
Description
Dissolution à compter du 16/06/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 16/06/2022, liquidateurs : DUSSAUD Jean-Philippe, CANDELA Gerard, siège de la liquidation : 11 Avenue Sadi Carnot 13200 Arles
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).