Entreprise : PROTEC 95 - SIREN 393 195 748
Identité
Dénomination
PROTEC 95
SIREN (siège)
393 195 748
Date d'immatriculation au RNE
22/04/1997
Début d’activité
01/12/1993
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 39319574800016
- Date d'effet de la fermeture : 02/01/1997
Date de fin de la personne morale
21/04/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Vente et entretien materiel de protection et en particulier extincteurs alar- mes etc...
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
77 RUE GEORGES CLEMENCEAU 27150 ETREPAGNY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE D AFFAIRES EUROPEEN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AGRARE LAETITIA
Nom d'usage
CHARDON
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1975
Commune de résidence
La Norville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1993
Siret
39319574800024
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Vente et entretien materiel de protection et en particulier extincteurs alar- mes etc...
Adresse
77 RUE GEORGES CLEMENCEAU
27150 , ETREPAGNY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE D AFFAIRES EUROPEEN
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1993
Siret
39319574800016
Code APE
516K
Adresse
5 ALBERT HAMOT
95450 , FREMAINVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29085
Date d'ajout
04/11/2015
Description
Dissolution à compter du 30/9/2015 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/9/2015 siège de la liquidation adresse du liquidateur parution de la publicité légale l'eure agricole du 29/10/2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
23/07/2001
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 23/07/2001.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
22/04/1997
Description
Historique des observations depuis le 22/04/1997 : JOURNAL PUBLICATEUR : EURE AGRICOLE Dépot de constitution au Greffe du Tribunal de Commerce de PONTOISE - RCS 93B02165 Publication : JOURNAL PARISIEN du 13.10.1993 Transfert du siege social au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX à compter du 02.01.1997 Radiation à l'ancien siege
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).