Entreprise : SARL OLLIER - SIREN 393 179 627
Identité
Dénomination
SARL OLLIER
SIREN (siège)
393 179 627
Date d'immatriculation au RNE
09/12/1993
Date de fin de la personne morale
08/12/2092
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
2 RUE D HASTINGS 14160 DIVES-SUR-MER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 23
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OLLIER THOMAS , JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
95 CERGY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1993
Siret
39317962700012
Code APE
453A
Origine du fonds
Création
Activité principale
TOUS TRAVAUX ELECTRIQUES ALARMES ET PORTIER
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Adresse
2 RUE 2 RUE D'HASTINGS BP 23
14160 , DIVES SUR MER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).