Entreprise : LA FOURNEE DE ST SEBASTIEN - SIREN 393 172 986
Identité
Dénomination
LA FOURNEE DE ST SEBASTIEN
SIREN (siège)
393 172 986
Date d'immatriculation au RNE
08/12/1993
Début d’activité
07/12/1993
Date de fin de la personne morale
07/12/2043
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
boulangerie patisserie
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
20 RUE GENERAL DE GAULLE 27180 SAINT-SEBASTIEN-DE-MORSENT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DECAUX ISABELLE
Nom d'usage
SOURDON
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Bernay
Nom, Prénom(s)
SOURDON ANDRE , ROBERT , GASTON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Bernay
Nom, Prénom(s)
SOURDON ANDRE
Nom d'usage
SOURDON
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
MAITRE ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
BERNAY
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/12/1993
Siret
39317298600019
Nom commercial
AU PAIN AUTHENTIQUE
Enseigne
AU PAIN AUTHENTIQUE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale, Artisanale
Activité principale
boulangerie patisserie
Autres Activités
boulangerie patisserie, BOULANGERIE PATISSERIE
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Adresse
20 RUE GENERAL DE GAULLE
27180 , SAINT-SEBASTIEN-DE-MORSENT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3885
Date d'ajout
29/06/2020
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 02/06/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/06/2012
Description
Sans activité commerciale du 01/09/2009 Au 22/03/2012 reprise d'activité après résiliation de la vente préalablement intervenue au profit de M.FOY le 03/09/2009
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/11/2009
Description
- Date de cessation d'activité : 01/09/2009. - Précision sur le sort du fonds : Vente du fonds.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/11/2009
Description
: Mise en sommeil de la société à compter du 01.09.2009 suite de la fin de la location gérance consentie à Monsieur Foy et vente du fonds à celui-ci
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/12/1993
Description
Historique des observations depuis le 08/12/1993 : Journal Publicateur : EURE INTER Mention du 02/11/2000 : Fond donné en location gérance à compter du 01.10.2000 Fin de location-gérance à Monsieur GAUTIER Yannick le 30.09.2002. Fonds donné en location-gérance à MR Didier COURBARON. Mention du 25/10/2005 : Résiliation de la location-gérance consentie à Monsieur Didier COURBARON à compter du 30.09.2005 Fonds donné en location-gérance à Monsieur Claude FOY à compter du 01.10.2005.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).