Entreprise : LES AUBEPINES - SIREN 393 172 028
Identité
Dénomination
LES AUBEPINES
SIREN (siège)
393 172 028
Date d'immatriculation au RNE
09/12/1993
Début d’activité
01/11/1993
Date de fin de la personne morale
08/12/2043
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
GESTION DE PATRIMOINE ACQUISITION ET ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
64333.49 EUR
Adresse du siège
RUE ROLAND DORGELES 34200 SETE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALONSO CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
COURNONSEC
Nom, Prénom(s)
FERRIER FABIENNE
Nom d'usage
ALONSO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
COURNONSEC
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1993
Siret
39317202800010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
GESTION DE PATRIMOINE ACQUISITION ET ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS
Autres Activités
GESTION DE PATRIMOINE ACQUISITION ET ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS
Adresse
RUE ROLAND DORGELES
34200 , SETE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1060
Date d'ajout
24/04/1998
Description
ANCIEN GERANT : CHARRIERE EP ARQUILLERE MARTINE NOUVEAUX GERANTS : ALONSO CHRISTIAN ET FERRIER EP ALONSO FABIENNE A COMPTER DU 03/03/98
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 422 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 64 333.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).