Entreprise : SOCIETE CIVILE DUMAS - SIREN 393 144 738
Identité
(Entreprise radiée le 02/01/2019)
Dénomination
SOCIETE CIVILE DUMAS
SIREN (siège)
393 144 738
Date d'immatriculation au RNE
25/11/1993
Fermeture de l'établissement - 39314473800027
- Date d'effet de la fermeture : 07/11/2018
Fermeture de l'établissement - 39314473800019
- Date d'effet de la fermeture : 23/01/1995
Date de fin de la personne morale
24/11/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
3201.43 EUR
Adresse du siège
27 RUE MARIE ANNE COLOMBIER 93170 BAGNOLET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEAU DOMINIQUE , HUGUETTE
Nom d'usage
12011959
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Biarritz
Nom, Prénom(s)
COLAS MARC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Bagnolet
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/01/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/11/1993
Siret
39314473800019
Code APE
702C
Adresse
54 RUE ALEXANDRE DUMAS
93230 , ROMAINVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/11/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/11/1993
Siret
39314473800027
Nom commercial
SCI DUMAS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L achat et la gestion d un patrimoine locatif
Adresse
27 RUE 27 Rue MARIE ANNE COLOMBIER
93170 , Bagnolet - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14261
Date d'ajout
02/01/2019
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 07/11/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14259
Date d'ajout
02/01/2019
Description
Dissolution à compter du 07/11/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 07/11/2018 siège de la liquidation au siège social parution de la publicité légale La Vie Judiciaire du 31/01/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).