Entreprise : LE DIMITILE - SIREN 393 116 629
Identité
Dénomination
LE DIMITILE
SIREN (siège)
393 116 629
Date d'immatriculation au RNE
07/12/1993
Date de fin de la personne morale
06/12/2050
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Qualité
Actif agricole
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
RUE GRAND FOND EXTERIEUR 97414 ENTRE-DEUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
1 IMP DES OLIVIERS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAVREUX BERNARD , RAOUL , GEORGES
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
Saint-Louis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/03/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/12/1993
Siret
39311662900022
Nom commercial
SCEA LE DIMITILE
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat vente production de tous produits relevant de la production agricole l'assistance technique le management et toutes prestations relevant du domaine de la production la commercialisation et la gestion
Adresse
1 RUE GRAND FOND EXTERIEUR
97414 , ENTRE-DEUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
1 IMP DES OLIVIERS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/06/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/11/1993
Siret
39311662900014
Code APE
012G
Adresse
7 CHE TROU DE MAGASIN
97414 , ENTRE-DEUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLA TECHER
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/03/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2007
Siret
39311662900030
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Culture et élevage associés
Adresse
BON ACCUEIL
97421 , SAINT-LOUIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES MAKES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
23/03/2023
Description
Jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 28-02-2023 a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif avec reprise des poursuites individuelles des créanciers de la procédure.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
22/11/2021
Description
Jugement du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE le 07.09.2021 a prononcé la résolution du plan de redressement et a ouvert une liquidation judiciaire, a fixé la date de cessation des paiements au 30.06.2019, a désigné SELARL FRANKLIN BACH prise en la personne de Me Franklin BACH, 41 Rue Sainte Marie 97414 SAINT-DENIS en qualité de Liquidateur judiciaire. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur judiciaire dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
23/09/2021
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
11/03/2021
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
47
Date d'ajout
07/01/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2007 : modification domicile personnel : Modifié : SAVREUX Bernard Raoul Georges, Gérant, demeurant 32 rue Voltaire - les makes 97421 la rivière Saint-Louis
Numéro d'observation
4509
Date d'ajout
21/11/2012
Description
Par décision en date du 23/10/2012 Le Tribunal Mixte de Commerce de ST PIERRE a adopté le plan de redressement sur une durée de 8 ans ( 1ère échéance 30/06/2013) à l'égard de SCEA LE DIMITILE.
Numéro d'observation
1131
Date d'ajout
08/03/2012
Description
Par décision du 25 octobre 2011 la chambre civile du TGI de ST-PIERRE a ouvert la procédure de redressement judiciaire concernant ladite société. Me BADAT, 41 rue Ste Marie 97400 SAINT DENIS a été nommé en qualité de mandataire judiciaire. Monsieur VIDON, Juge commissaire et Mme LEPINE, juge commissaire suppléant. Fixe la période d'observation à 6 mois.
Numéro d'observation
5424
Date d'ajout
21/12/2011
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal, à compter du 01/01/2007 : Ancienne adresse : 7 Villa TECHER 97414 ENTRE DEUX Nouvelle adresse : 1 Impasse des Oliviers Grand Fond Extérieur 97414 ENTRE DEUX
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 100 000.00 FRF nouveau montant : 15 244.90 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).