Entreprise : SCI LES TROIS SEIGNEURS - SIREN 393 116 454
Identité
Dénomination
SCI LES TROIS SEIGNEURS
SIREN (siège)
393 116 454
Date d'immatriculation au RNE
25/11/1993
Début d’activité
25/11/1993
Date de fin de la personne morale
24/11/2053
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
CONSTRUCTION, LOCATION, ACQUISITION, VENTE, EXPLOITATION DE TOUS BIENS MEUBLES OU IMMEUBLES A VOCATION TOURISTIQUE ET DE LOISIRS PARAHOTELIERS GESTION DE GITES RURAUX EN PARAHOTELLERIE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
2591.63 EUR
Adresse du siège
LE VILLAGE 09140 AULUS-LES-BAINS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MME MORERE VILLA SOULANE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GERAUD JOSETTE , JANE , MARIE , RACHEL
Nom d'usage
MORERE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1927
Commune de résidence
Aulus-les-Bains
Nom, Prénom(s)
MORERE CHRISTIAN , PAUL , YVES , GERMAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
Carcassonne
Nom, Prénom(s)
MORERE JEAN-MICHEL , YVES , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Saint-Lizier
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/11/1993
Siret
39311645400017
Enseigne
LES TROIS SEIGNEURS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
CONSTRUCTION, LOCATION, ACQUISITION, VENTE, EXPLOITATION DE TOUS BIENS MEUBLES OU IMMEUBLES A VOCATION TOURISTIQUE ET DE LOISIRS PARAHOTELIERS GESTION DE GITES RURAUX EN PARAHOTELLERIE
Autres Activités
CONSTRUCTION, LOCATION, ACQUISITION, VENTE, EXPLOITATION DE TOUS BIENS MEUBLES OU IMMEUBLES A VOCATION TOURISTIQUE ET DE LOISIRS PARAHOTELIERS GESTION DE GITES RURAUX EN PARAHOTELLERIE
Adresse
LE VILLAGE
09140 , AULUS-LES-BAINS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MME MORERE VILLA SOULANE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F18/004086
Date d'ajout
14/12/2018
Description
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Foix en date du 05/12/2018 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Liquidateur judiciaire : SELARL EGIDE Prise en la personne de Maître Alix BRENAC 23 rue Delcassé 09000 Foix. Date de cessation des paiements : 05/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/11/1993
Description
Historique des observations RCS : PUBLICATION CONSTITUTION : LA CROIX DU MIDI A COMPTER DU 19/05/1998: MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL ET ADJONCTION DE L'ACTIVITE DE GESTION DE GITES RURAUX
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).