Entreprise : IZZARIO - SIREN 393 075 734
Identité
(Entreprise radiée le 10/03/2021)
Dénomination
IZZARIO
SIREN (siège)
393 075 734
Date d'immatriculation au RNE
26/11/1993
Fermeture de l'établissement - 39307573400011
- Date d'effet de la fermeture : 21/12/2005
Date de fin de la personne morale
25/11/2043
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7623 EUR
Adresse du siège
13 RUE SAINT GEORGES 35000 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THOMAS GLADYS , BERNADETTE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/12/2005
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/1993
Siret
39307573400011
Nom commercial
IZZARIO
Code APE
524C
Origine du fonds
Achat
Activité principale
prêt à porter galerie d'art (début : 01.11.1993)
Adresse
13 RUE 13 Rue Saint Georges
35000 , Rennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7919
Date d'ajout
08/03/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 08/03/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 08/03/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7919
Date d'ajout
08/03/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
49917
Date d'ajout
11/04/2018
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 30/03/2018 nommant SAS David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
69125
Date d'ajout
29/01/2015
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 29/01/2015 nommant M. Le Strat Jean-Claude juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
69126
Date d'ajout
29/01/2015
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 29/01/2015 nommant M. Le Strat Jean-Claude juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
49536
Date d'ajout
12/03/2014
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 12/03/2014 nommant M. Lacour Didier juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
49535
Date d'ajout
12/03/2014
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 12/03/2014 nommant M. Lacour Didier juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
21/12/2006
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 29/11/2006 étendant la procédure de liquidation judiciaire de l'EURL IZZARIO à Madame THOMAS Gladys, 6, Rue Chateaurenault, 35000 RENNES, non inscrite au RCS de RENNES Juge Commissaire : M Y GARNIER Liquidateur : Maître GOIC de la SCP GOIC 4 Place des Colombes 35000 RENNES
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
20/07/2006
Description
: Par jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 03.07.2006 remplaçant Maître FILLIOL de la SCP FILLIOL GOIC par Maître GOIC de la SCP FILLIOL GOIC à compter du 01.07.2006 et par jugement du 05.07.2006 suite à un changement de dénomination sociale la SCP FILLIOL GOIC est remplacée par la SCP GOIC représentée par Maître Isabelle GOIC.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
21/12/2005
Description
: N° Procédure : 2005.00319 Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 21/12/2005 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 01/01/2005. Juge Commissaire : Mr Yves GARNIER Liquidateur : Me GOIC de la SCP FILLIOL-GOIC 4 Place des Colombes 35000 RENNES
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
21/12/2005
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 21.12.2005 nommant le représentant légal : Melle THOMAS Gladys en tant que liquidateur amiable, pour une durée illimitée.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
12/12/2005
Description
: Dépôt le 12/12/2005 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
26/11/1993
Description
Historique des observations depuis le 26/11/1993 : - ANCIENNE FORME JURIDIQUE : * DU 01.11.1993 AU 15.12.2000, SARL PLURIPERSONNEL LE.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 13 rue Saint Georges 35000 Rennes : Observation depuis le 26/11/1993 : - ACQUIS AU PRIX STIPULE DE 230 000,00 FRS DE XYRIUS, RCS RENNES B 350 648 044. PUBLICITE : LES PETITES AFFICHES DE BRETAGNE DU 12.11.1993.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
- Date de dissolution : 21/12/2005.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 21/12/2005.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).