Entreprise : GROUPE GUISNEL - SIREN 393 057 047
Identité
Dénomination
GROUPE GUISNEL
SIREN (siège)
393 057 047
Date d'immatriculation au RNE
24/11/1993
Début d’activité
12/11/1993
Date de fin de la personne morale
23/11/2092
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Activité de holding, animation de sociétés ou de groupe de sociétés : la société est en charge de la gestion statégique du groupe, elle arrête les décisions d'orientation qui engagent le groupe et elle définit seule et exclusivement la politique générale du groupe que devront respecter les organes dirigeants des sociétés filiales ; à ce titre, la société participe activement à la conduite de la politique et au contrôle des filiales ; elle peut rendre, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers, apporter des financements à ses filiales ou de porter caution en leur nom, ..., acquisition et gestion de toutes participations, acquisition et gestion de toutes valeurs mobilières ou immobilières en vue de leur exploitation sous toutes ses formes y compris la location simple, acquisition, directement ou indirectement de tous biens et droits immobiliers.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
1331552 EUR
Adresse du siège
106 RUE DE DINAN 35120 DOL-DE-BRETAGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUISNEL YANN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Saint-Méloir-des-Ondes
Nom, Prénom(s)
PERRIN FRANCOISE-EMMANUELLE , ALICE , SIMONE
Nom d'usage
BOUSSINESQ
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Saint-Malo
Dénomination
KPMG SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nanterre
Dénomination
SAS GROUPEO AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/11/1993
Siret
39305704700010
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Activité de holding, animation de sociétés ou de groupe de sociétés : la société est en charge de la gestion statégique du groupe, elle arrête les décisions d'orientation qui engagent le groupe et elle définit seule et exclusivement la politique générale du groupe que devront respecter les organes dirigeants des sociétés filiales ; à ce titre, la société participe activement à la conduite de la politique et au contrôle des filiales ; elle peut rendre, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers, apporter des financements à ses filiales ou de porter caution en leur nom,..., acquisition et gestion de toutes participations, acquisition et gestion de toutes valeurs mobilières ou immobilières en vue de leur exploitation sous toutes ses formes y compris la location simple, acquisition, directement ou indirectement de tous biens et droits immobiliers.
Adresse
106 RUE DE DINAN
35120 , DOL-DE-BRETAGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4493
Date d'ajout
20/10/2010
Description
Fusion - L236-1 à compter du 27/09/2010 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : GYCIMMO, Société civile (SC), route de Dinan 35120 DOL DE BRETAGNE (RCS SAINT MALO (3502) 449 607 597)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Ancienne forme juridique : Société civile (93 D 160) Nouvelle forme juridique : Sas À compter du 30.12.05
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).