Entreprise : SNC THIERS IMMOBILIER - SIREN 393 048 855
Identité
Dénomination
SNC THIERS IMMOBILIER
SIREN (siège)
393 048 855
Date d'immatriculation au RNE
22/11/1993
Début d’activité
01/06/1993
Date de fin de la personne morale
21/11/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activité principale
Toutes opérations de négociation et de placement portant sur tous biens mobiliers et immobiliers;
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
1 PL MOLIERE 49100 ANGERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOSSE CHARLES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nantes
Dénomination
MULTI FINANCIERE DE L'ANJOU SA
Qualité
Autre
Commune de résidence
ANGERS
Dénomination
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Angers
Dénomination
SOCIETE STREGO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Angers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1993
Siret
39304885500018
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Toutes opérations de négociation et de placement portant sur tous biens mobiliers et immobiliers;
Autres Activités
Toutes opérations de négociation et de placement portant sur tous biens mobiliers et immobiliers;
Adresse
1 PL MOLIERE
49100 , ANGERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
8863
Date d'ajout
20/07/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 04/06/2012 : Modifié : AFJ CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU, Gérant associé, demeurant 1 Molière 49100 Angers
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8083
Date d'ajout
03/07/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 04/06/2012 : Partant : ROUSSEAU Roland, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : BOSSE Charles, Commissaire aux comptes suppléant Modifié : SOCIETE STREGO, Commissaire aux comptes titulaire
Numéro d'observation
89
Date d'ajout
09/12/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/06/2006 : Partant : SILORET -, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : HANNEQUART Bruno, Commissaire aux comptes suppléant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).