Entreprise : ANTHONY - SIREN 393 046 131
Identité
(Entreprise radiée le 10/06/2022)
Dénomination
ANTHONY
SIREN (siège)
393 046 131
Date d'immatriculation au RNE
06/12/1993
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Adresse du siège
SQ JEAN MOULIN 73100 AIX-LES-BAINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
BBM ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Seyssinet-Pariset
Dénomination
SBG PARTICIPATIONS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Grignon
Dénomination
AUDITS ET PARTENAIRES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Meylan
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/04/2017
Siret
39304613100016
Enseigne
LA ROTONDE GRAND CAFE DE LA ROTONDE
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Café, brasserie, restaurant.
Adresse
SQ Square Jean Moulin
73100 , Aix-les-Bains - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/05/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/05/2004
Siret
39304613100024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
487 RTE DE TAVAN
74410 , SAINT-JORIOZ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLA TAILLEFER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11088
Date d'ajout
10/06/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Chambery en date du 10/06/2022, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Etude Bouvet & Guyonnet / Me T. Bouvet Et Jf Guyonnet . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 10/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11088
Date d'ajout
10/06/2022
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
9925
Date d'ajout
28/07/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Chambery en date du 28/07/2020 modifiant le plan de cession
Numéro d'observation
4948
Date d'ajout
16/04/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Chambery en date du 16/04/2020 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2019J00257 désigne liquidateur SELARL Etude Bouvet & Guyonnet / Me T. Bouvet Et Jf Guyonnet 44 Avenue Charles Montreuil L'Axiome - BP 60219 73002 Chambéry Cedex
Numéro d'observation
4946
Date d'ajout
16/04/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Chambery en date du 16/04/2020 arrête le plan de cession au profit de : la SAS L'INTEMPOREL, en cours de constitution, dont le siège social sera 1 avenue de Marlioz, 73100 AIX LES BAINS et dont le président sera Mr Jean-Sébastien ALFONSI dans les termes de son offre, et fixe la date d'effet de la cession au 16/04/2020
Numéro d'observation
254
Date d'ajout
07/01/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Chambery en date du 06/01/2020 prolongeant la période d'observation jusqu'au 16/07/2020
Numéro d'observation
30145
Date d'ajout
16/07/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Chambery , prononce en date du 16/07/2019 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2019J00257 , date de cessation des paiements le 15/02/2019 désigne Administrateur Me Meynet Robert 1 Place de la Libération 73000 Chambéry avec pour mission : outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister l'entreprise débitrice pour tous ses actes de gestion , Mandataire judiciaire SELARL Etude Bouvet & Guyonnet / Me T. Bouvet Et Jf Guyonnet 44 Avenue Charles Montreuil L'Axiome - BP 60219 73002 Chambéry Cedex , , et ouvre une période d'observation expirant le 16/01/2020 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
F17/007134
Date d'ajout
16/06/2017
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de CHAMBERY par suite du transfert du siège social du 487 Route DE TAVAN - VILLA TAILLEFER 74410 SAINT-JORIOZ au Square Jean Moulin 73100 AIX LES BAINS à compter du 30/04/2017.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance d'Annecy a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
06/12/1993
Description
Historique des observations depuis le 06/12/1993 : - JOURNAL DE PUBLICITE: LE DAUPHINE LIBERE. - Transfert du siège d'AIX LES BAINS (73100), Square Jean Moulin à SAINT JORIOZ (74410), 487 route de Tavan, Villa Taillefer le 10/05/2004.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MAINTIEN D'UNE ACTIVITE A L'ANCIEN SIEGE. L'ETABLISSEMENT SITUE SQUARE JEAN MOULIN 73100 AIX LES BAINS DEVIENT PRINCIPAL
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de début d'activité : 01/07/1993.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).