Entreprise : SFERCA AUTOMATION - SIREN 393 040 613
Identité
(Entreprise radiée le 12/12/2023)
Dénomination
SFERCA AUTOMATION
SIREN (siège)
393 040 613
Date d'immatriculation au RNE
13/02/2007
Date de fin de la personne morale
12/02/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
396367.44 EUR
Adresse du siège
2 RUE DE LA PARADE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SELOSSE JACQUES , JOSEPH , GHISLAIN
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Toufflers
Nom, Prénom(s)
CHARTRES JEAN , MARC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Bourgoin-Jallieu
Nom, Prénom(s)
SELOSSE ALINE
Nom d'usage
CODRON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
Guemps
Nom, Prénom(s)
DELDIQUE OLIVIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Lambersart
Dénomination
FREDERIC LECLERCQ ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/09/1993
Siret
39304061300019
Code APE
721Z
Adresse
8 ALL LAKANAL
59650 , VILLENEUVE D'ASCQ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/12/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/09/1993
Siret
39304061300027
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prestation de conseils et services en automatismes et en informatique.
Adresse
2 RUE 2 rue de la Parade
59650 , Villeneuve-d Ascq - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
12/12/2023
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 08/12/2023 .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
12/12/2023
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
10/10/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de LILLE-MÉTROPOLE a prononcé, en date du 10/10/2022, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2022/741, date de cessation des paiements le 04/10/2022, et a désigné en tant que liquidateur : SELARL PERIN BORKOWIAK représentée par Maître Yvon PERIN 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 8ème étage 59976 TOURCOING Cedex,. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
13/02/2007
Description
Par suite d'une modification de compétence, (Décre t N° 88-38 du 13/01/1988) cette entreprise immatri culée au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE é tait précédemment immatriculée au Greffe du Tribun al de Commerce de ROUBAIX TOURCOING.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
23/11/1993
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE: LA GAZETTE DU 6/1 1/1993 MODIFICATION DU 5/07/2000 : CESSION PARTIEL LE DE FONDS DE COMMERCE PAR LA SA SFERCA, 2 RUE DE LA PARADE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, RCS B 328 517 255, A LA SOCIETE SFERCA AUTOMATION AVEC EFFET RET ROACTIF AU 1/11/1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).