Entreprise : SCI DE LA RIVIERE - SIREN 393 027 693
Identité
Dénomination
SCI DE LA RIVIERE
SIREN (siège)
393 027 693
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Début d’activité
18/11/1993
Date de fin de la personne morale
31/12/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
GESTION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
2 RUE DE NANCY 71300 MONTCEAU-LES-MINES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT BERAIN SOUS SANVIGNES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIRARD YVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1978
Commune de résidence
MONTCEAU LES MINES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/11/1993
Siret
39302769300018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
GESTION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS
Autres Activités
GESTION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS
Adresse
2 RUE DE NANCY
71300 , MONTCEAU-LES-MINES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT BERAIN SOUS SANVIGNES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce du Creusot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chalon-sur-Saône décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4060
Date d'ajout
17/02/2000
Description
PAR ACTE DE CESSION DE PART, NOMINATION DE MONSIEUR GIRARD YVES EN QUALITE DE GERANT, EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR MARTIN MARCEL PIERRE DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU 155/01/2000 TRANSFERT DU SIEGE DE 2 RUE DE NANCY 71300 MONTCEAU LES MINES A 17 RUE DE L'ETANG 71300 ST BERAIN SOUS SANVIGNES CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS SOIT : 1 500 EUROS A COMPTER DU 15/01/2000 - JOURNAL A.L."DOCUMENTS" DU 21/01/2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
**** LE CANTON DE MONTCEAU LES MINES DEPENDANT INITIALEMENT DU RESSORT DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON/SAONE A ETE RATTACHE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU CREUSOT PAR LE DECRET No 99 - 659 DU 30 JUILLET 1999 A EFFET AU 1er JANVIER 2000.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).