Entreprise : JLC DISTRIBUTION - SIREN 393 015 748
Identité
Dénomination
JLC DISTRIBUTION
SIREN (siège)
393 015 748
Date d'immatriculation au RNE
17/11/1993
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 39301574800014
- Date d'effet de la fermeture : 01/03/2005
Date de fin de la personne morale
16/11/2092
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
136 BD DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 85360 LA TRANCHE-SUR-MER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CAMPING LES ROULLIERES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUTAN JEAN , LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Chauray
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/02/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/2005
Siret
39301574800022
Code APE
4711B - Commerce d'alimentation générale
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Sans activité commerciale alimentation générale.
Adresse
136 BD DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
85360 , LA TRANCHE-SUR-MER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CAMPING LES ROULLIERES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/11/1993
Siret
39301574800014
Code APE
522P
Adresse
66 RUE DES COMBES
79180 , CHAURAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
08/03/2024
Description
Radiation d'office article R123-130 du Code de Commerce : lorsque que le Greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution, constate, au terme d'un délai de deux ans après la mention au Registre du Commerce et des Sociétés de la cessation d'activité de cette personne, l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité . La radiation d'office ne fait pas perdre la personnalité morale.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
10/03/2010
Description
: Cessation totale d'activité avec maintien provisoire de l'immatriculation au RCS pour une durée de 2 ans
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
22/02/2005
Description
- Date de cessation d'activité : 01/02/2005. - Précision sur le sort du fonds : VENTE DU FONDS.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 22/02/2010. - Précision sur le sort du fonds : Vente du fonds.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).