Entreprise : TRANSPORTS J-ML - SIREN 392 937 645
Identité
Dénomination
TRANSPORTS J-ML
SIREN (siège)
392 937 645
Date d'immatriculation au RNE
10/11/1993
Début d’activité
01/10/1993
Date de fin de la personne morale
09/11/2092
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
messagerie, ramssage, livraison, distribution, location de véhicules, transport routier de marchandises.
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
LE BOURG 42140 MARCENOD FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MONTEE DU COUZON
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LIOGIER LAURENT , CELESTIN , CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Saint-André-le-Puy
Nom, Prénom(s)
LIOGIER JEAN , MARC , YVAN , FLEURY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Marcenod
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1993
Siret
39293764500019
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
messagerie, ramssage, livraison, distribution, location de véhicules, transport routier de marchandises.
Adresse
LE BOURG
42140 , MARCENOD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MONTEE DU COUZON
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
83194
Date d'ajout
21/11/2017
Description
Radiation d'office art R123-131 du code du commerce - est radiée d'office toute personne morale au terme d'un délai de trois ans après la date de la mention de sa dissolution -
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7130
Date d'ajout
13/10/2011
Description
Dissolution à compter du 30/06/2011 Rectificatif suite à erreur matérielle suite au PV du 15/06/2011 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 27/09/2011
Numéro d'observation
5678
Date d'ajout
04/08/2011
Description
Dissolution à compter du 28/02/2008 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/06/2011 siège de la liquidation Mr LIOGIER Jean-Marc - Montée du Couzon - 42140 MARCENOD parution de la publicité légale Les Petites Affiches de la Loire (08/08/2011)
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).