Entreprise : VEGA GESTION SA - SIREN 392 895 827
Identité
(Entreprise radiée le 20/01/2021)
Dénomination
VEGA GESTION SA
Sigle
VEGA GESTION
SIREN (siège)
392 895 827
Date d'immatriculation au RNE
29/01/1996
Fermeture de l'établissement - 39289582700021
- Date d'effet de la fermeture : 27/03/2000
Fermeture de l'établissement - 39289582700013
- Date d'effet de la fermeture : 08/11/1995
Date de fin de la personne morale
28/01/2091
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
80 AV DU GENERAL DE GAULLE 91170 VIRY-CHATILLON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RN 7
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HAYMANN-GONY PATRICK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Le Plessis-Bouchard
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/11/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/10/1993
Siret
39289582700013
Code APE
703C
Adresse
66 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/03/2000
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/10/1993
Siret
39289582700021
Code APE
703C
Origine du fonds
Création
Activité principale
Syndic de copropriété - transactions immobilières gestion immobilière
Adresse
80 AV 80 Avenue DU GAL DE GAULLE
91170 , Viry-Châtillon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RN 7
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3647
Date d'ajout
20/01/2021
Description
Radiation d'office du RCS le 20/01/2021 avec effet au 20/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
29288
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
04/05/2000
Description
Dissolution à compter du 27 03 2000 Liquidateur : Haymann Gony Patrick (ancien président)
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
29/01/1996
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).