Entreprise : SWEETIMARKET - SIREN 392 886 339
Identité
Dénomination
SWEETIMARKET
SIREN (siège)
392 886 339
Date d'immatriculation au RNE
05/11/1993
Date de fin de la personne morale
04/11/2043
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
AV DU DOCTEUR SCHINAZI 33300 BORDEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MR MERCIER LACHAPELLE ALAIN HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1947
Commune de résidence
Carignan
Nom, Prénom(s)
MR MERCIER LACHAPELLE HENRI LOUIS JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1934
Commune de résidence
Cenon
Nom, Prénom(s)
MME MERCIER LACHAPELLE JOSETTE DANIEL
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
Carignan
Nom, Prénom(s)
MR THERON JEAN PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
MR FRANCO JEAN PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1942
Commune de résidence
Eysines
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/12/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/11/1993
Siret
39288633900010
Code APE
519B
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'importation, l'exportation, le commerce de gros de tous objets materiaux de loisir creatif et de decoaration de tous outillages et publications y afferents le franchisage, le conditionnement et la transformation lies a cette activite
Adresse
AV Avenue DU DOCTEUR SABATINO
33000 , Bordeaux - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SCHINAZI
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22949
Date d'ajout
21/09/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22949
Date d'ajout
21/09/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21/09/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Selarl Ekip' . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 21/09/2021
Numéro d'observation
28164
Date d'ajout
23/04/2019
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX rendue le 23/04/2019 la SERAL EKIP', prise en la personne de Maître Christophe MANDON, ès qualités, interviendra désormais en lieu et place de la SELARL Christophe MANDON dans la présente procédure, date d'effet : 15/04/2019.
Numéro d'observation
96550
Date d'ajout
17/10/2018
Description
Pli Non Distribuable Défaut d'accès ou d'adressage
Numéro d'observation
22422
Date d'ajout
16/01/2015
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bordeaux rendue le 15/01/2015 nommant Launay Jacqueline juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
85537
Date d'ajout
14/02/2014
Description
Pli Non Distribuable Défaut d'accès ou d'adressage
Numéro d'observation
3637
Date d'ajout
18/01/2012
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bordeaux rendue le 18/01/2012 nommant M. Arnaud Francis juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
6806
Date d'ajout
22/02/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 30/01/2008 reporte la date de cessation des paiements au : 01/06/2004
Numéro d'observation
94541
Date d'ajout
18/01/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 17/01/2007 nommant M. BARDIN Francois juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
58920
Date d'ajout
08/12/2005
Description
Jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 07/12/2005 , prononce la liquidation judiciaire sous le numéro 2005J00924 , désigne liquidateur SELARL CHRISTOPHE MANDON 12 QUAI LOUIS XVIII 33000 BORDEAUX , nom du juge-commissaire M. MATHIEU DIDIER
Numéro d'observation
55974
Date d'ajout
03/11/2005
Description
Le tribunal de commerce de BORDEAUX , a prononcé en date du 02/11/2005 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime simplifié sous le numéro 2005J00924 , date de cessation des paiements le 02/11/2005 , et a désigné juge commissaire M. MATHIEU DIDIER , juge commissaire suppléant M. LANGE CLEMENT , représentant créanciers SELARL CHRISTOPHE MANDON 12 QUAI LOUIS XVIII 33000 BORDEAUX Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Numéro d'observation
29681
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).