Entreprise : SCI NORE - SIREN 392 873 329
Identité
Dénomination
SCI NORE
SIREN (siège)
392 873 329
Date d'immatriculation au RNE
26/09/1994
Début d’activité
01/10/1994
Date de fin de la personne morale
25/09/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition administration gestion d'immeuble.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1371 EUR
Adresse du siège
CHE DE VILLARD 73550 LES ALLUES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CHEF LIEU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARAMALLI PATRICE , PIERRE , BARTHELEMY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
Salins-Fontaine
Nom, Prénom(s)
FARAUT MARIE , HELENE
Nom d'usage
CARAMALLI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Saint-Laurent-du-Var
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1994
Siret
39287332900024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition administration gestion d'immeuble.
Autres Activités
Acquisition administration gestion d'immeuble.
Adresse
CHE DE VILLARD
73550 , LES ALLUES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CHEF LIEU
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/10/1993
Siret
39287332900016
Code APE
702A
Adresse
35 BD CARNOT
06400 , CANNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M FARAUT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
59459
Date d'ajout
16/09/2019
Description
Pli Non Distribuable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
4610
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
26/09/1994
Description
Historique des observations depuis le 26/09/1994 : --- REINSTALLATION APRES TRANSFERT DE 35-37 BOULEVARD CARNOT 06400 CANNES A CHEMIN DU VILLARD 73550 LES ALLUES CHEF LIEU RECEPISSE DE DEPOT EN DATE A CANNES DU 20.09.94 N 00000384 PUBLICATION DU TRANSFERT : L'AVENIR COTE D'AZUR DU 02.09.94 ET LA SAVOIE DU 16.09.94 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
26/09/1994
Description
Historique des observations depuis le 26/09/1994 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 395 le 21/10/1993 --- Publicité au Journal : L'AVENIR --- Parution au Journal le 24/09/1993
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).