Entreprise : SCI SYLJAC - SIREN 392 810 024
Identité
(Entreprise radiée le 11/07/2017)
Dénomination
SCI SYLJAC
SIREN (siège)
392 810 024
Date d'immatriculation au RNE
28/10/1993
Date de fin de la personne morale
27/10/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
68602.06 EUR
Adresse du siège
159 AV DE PARIS 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHERBOURG
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARLES AGNES
Nom d'usage
GIGOUT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Gémenos
Nom, Prénom(s)
GIGOUT PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1945
Commune de résidence
Gémenos
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIER ARGI
Qualité
Autre
Commune de résidence
Marseille 01
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/06/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/1993
Siret
39281002400019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition la propriété la construction la gestion l'administration et la disposition d'un immeuble sis à Cherbourg 159 avenue de Paris et de tous autres immeubles dont elle pourrait devenir propriétaire par la suite.
Adresse
159 AV 159 avenue de Paris
50100 , Cherbourg-en-Cotentin - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Cherbourg
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1727
Date d'ajout
11/07/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 15/06/2017 Liquidateur : GIGOUT Agnès Le siège de la liquidation est fixé à : 1048 chemin de Routelle 13420 Gémenos Journal d'annonces légales : La gazette de la manche en date du 21/06/2017 - Décisions de l'associé unique en date du 15/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1728
Date d'ajout
11/07/2017
Description
Radiation du RCS le 11/07/2017 avec effet au 15/06/2017 La gazette de la manche en date 21/06/2017 - PV en date du 15/06/2017
Numéro d'observation
2243
Date d'ajout
24/09/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/08/2015 : Partant : GIGOUT Jacques, Gérant Acte du 19/08/2015 de Maître Florence POUZENC, notaire à Cherbourg Octeville (Manche). La presse de la Manche du 28/08/2015.
Numéro d'observation
2142
Date d'ajout
18/09/1995
Description
Cession de parts B)CHANGEMENT GERANTS-PARTANT:MR SYLVAIN CAUCHARD. NOUVEAUX CO-GERANTS:MME GIGOUT NEE ARLES AGNES DT A MARSEILLE 12 RUE FARGES ET MR GIGOUT PIERRE DT MEME ADRESSE. AGE DU 27/06/95.PUBLICITE:OUEST FRANCE DU 31/07/95.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).