Entreprise : GAEC DES MARONNIERS - SIREN 392 744 322
Identité
Dénomination
GAEC DES MARONNIERS
SIREN (siège)
392 744 322
Date d'immatriculation au RNE
08/11/1993
Début d’activité
01/09/1993
Dissolution
Date de fin de la personne morale
07/11/2033
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
PRODUCTION LAITIERE
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
7317.55 EUR
Adresse du siège
GOAS HAMON 22720 SENVEN-LEHART FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SENVEN LEHART
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLEMENT PASCAL
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
SENVEN LEHART
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1993
Siret
39274432200018
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
PRODUCTION LAITIERE
Autres Activités
Élevage de vaches laitières
Adresse
GOAS HAMON
22720 , SENVEN-LEHART - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SENVEN LEHART
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Guingamp ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Brieuc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1369
Date d'ajout
15/06/2005
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE ET DESIGNATION DE MR CLEMENT PASCAL EN QUALITE DE LIQUIDATEUR, ANCIEN GERANT. DEPART DE MR ALLENOU YANNICK ET MME LE GALL ISABELLE EPOUSE CLEMENT EN QUALITE DE GERANTS. PUBLICITE FAITE DANS ESPACE OUEST DU 06.05.2005. DEPOT AU GREFFE LE 15.06.2005 N° A709/2005. Date d'effet : 30/04/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 48 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 317.55 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).