Entreprise : SCI MARJEBES - SIREN 392 727 467
Identité
Dénomination
SCI MARJEBES
SIREN (siège)
392 727 467
Date d'immatriculation au RNE
21/10/1993
Début d’activité
26/08/1993
Date de fin de la personne morale
20/10/2092
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété, administration exploitation par bail, location ou autre de tous immeubles bâtis ou non dont elle pourrait devenir propriétaire.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
RTE DE SISTERON 04100 MANOSQUE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CAMPAGNE MIRAVAIL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERGE JEAN-LUC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Manosque
Nom, Prénom(s)
BERGE SEBASTIEN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1976
Commune de résidence
Paris 20
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/08/1993
Siret
39272746700012
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, administration exploitation par bail, location ou autre de tous immeubles bâtis ou non dont elle pourrait devenir propriétaire.
Autres Activités
Propriété, administration exploitation par bail, location ou autre de tous immeubles bâtis ou non dont elle pourrait devenir propriétaire.
Adresse
RTE DE SISTERON
04100 , MANOSQUE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CAMPAGNE MIRAVAIL
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1094
Date d'ajout
09/04/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/03/2009 : Changement de qualité : BERGE Jean-Luc, Gérant associé devient Associé Société Civile Changement de qualité : BERGE Sébastien, Associé Société Civile devient Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1285
Date d'ajout
24/11/2006
Description
Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 23/09/2006 : Nouveau : Berge Sébastien, associé société civile
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).