Entreprise : SCI CENTRE DE SPECIALISTES MEDICAUX - SIREN 392 726 238
Identité
(Entreprise radiée le 24/01/2022)
Dénomination
SCI CENTRE DE SPECIALISTES MEDICAUX
SIREN (siège)
392 726 238
Date d'immatriculation au RNE
27/10/1993
Fermeture de l'établissement - 39272623800018
- Date d'effet de la fermeture : 31/10/2021
Date de fin de la personne morale
26/10/2043
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
59455.12 EUR
Adresse du siège
53 QUAI D'AMONT 60100 CREIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOURNIER JEAN-PHILIPPE , LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Creil
Nom, Prénom(s)
DETIENNE JEAN , PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Villers-Saint-Frambourg
Nom, Prénom(s)
TERNAUX CHANTAL , SIMONE , PAULETTE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
Aumont-en-Halatte
Nom, Prénom(s)
BARBEE ANNE-MARIE , DENISE
Nom d'usage
LAURETTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Creil
Nom, Prénom(s)
HAZIZA HENRI , MARCEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Senlis
Nom, Prénom(s)
LAURETTE FREDERIC , RENE , LUCIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Creil
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/09/1993
Siret
39272623800018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la propriété l'administration et l'exploitation par bail, ou location d'un immeuble sis à CREIL 53 Quai d'Amont
Adresse
53 QUAI 53 Quai d'Amont
60100 , Creil - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1066
Date d'ajout
24/01/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 27/10/2021 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/01/2022
Description
Dissolution à compter du 27/10/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 27/10/2021, liquidateur : TERNAUX Chantal Simone Paulette, siège de la liquidation : 53 Quai d'Amont 60100 Creil, parution de la publicité légale : gazetteoise.fr paru le 26/01/2022
Numéro d'observation
1067
Date d'ajout
24/01/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/10/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).