Entreprise : SOC CLM COMMUNICATION - SIREN 392 720 462
Identité
Dénomination
SOC CLM COMMUNICATION
SIREN (siège)
392 720 462
Date d'immatriculation au RNE
20/10/1993
Date de fin de la personne morale
19/10/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
250000 Francs français
Adresse du siège
5 AV DE LA VILLA ANTONY 94410 SAINT-MAURICE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MERLE CHRISTINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CACHIA YVES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1945
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
KNIF PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
SAINT MAUR
Nom, Prénom(s)
BLANCHARD LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE ARPEGE DEFENSE SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Aubagne CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/11/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
18/10/1993
Siret
39272046200010
Code APE
742C
Origine du fonds
Création
Activité principale
Étude et commercialisation de systèmes électroniques
Adresse
5 AV 5 Avenue VILLA D'ANTONY
94410 , SAINT MAURICE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1186
Date d'ajout
14/03/1996
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19425
Date d'ajout
01/03/1996
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 29 02 1996 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : Mr Corpechot , nom du liquidateur : Me Segui
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/11/1994
Description
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sûr Dcp Jugement du 10 11 1994 N° 94j1116 Cessation des paiements en date du 01 05 1994 Juge cré : M Corpechot Juge-cre suppléant : M Misraki Liquidateur : Me Segui 80 ave du gal de gaulle 94009 Créteil
Numéro d'observation
81798
Date d'ajout
28/10/1994
Description
Déclaration de cessation des paiements le 28 Octobre 1994 Au greffe de Créteil
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).