Entreprise : NORD EXPRESS TRANSPORTS STOCKAGE - SIREN 392 711 537
Identité
Dénomination
NORD EXPRESS TRANSPORTS STOCKAGE
SIREN (siège)
392 711 537
Date d'immatriculation au RNE
22/10/1993
Début d’activité
05/10/1993
Date de fin de la personne morale
21/10/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Transports routiers : Service des transports de marchandises pour le compte d'autrui ; Transports routiers : Location de véhicules pour le transport routier de marchandises ; L'activité de déménagements, de commissionnaire de transport pour marchandises de groupage, de messagerie, de taxi-colis, d'affrètement et de stockage, transport de masse indivisible. Toutes activités en rapport avec la logistique, emballage, Picking, et étiquetage.
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Capital social
450000 EUR
Adresse du siège
RTE DE BAPAUME 59400 FONTAINE-NOTRE-DAME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIRARD SYLVAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Nom, Prénom(s)
L'HERMINE BRUNO
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Valenciennes
Nom, Prénom(s)
LEFEL PHILIPPE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Corbeil-Essonnes
Dénomination
"BDL AUDIT - SCP DE COMMISSARIAT AUX COMPTES"
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Cambrai
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/10/1993
Siret
39271153700036
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Transports routiers : Service des transports de marchandises pour le compte d'autrui ; Transports routiers : Location de véhicules pour le transport routier de marchandises ; L'activité de déménagements, de commissionnaire de transport pour marchandises de groupage, de messagerie, de taxi-colis, d'affrètement et de stockage, transport de masse indivisible. Toutes activités en rapport avec la logistique, emballage, Picking, et étiquetage.
Adresse
RTE DE BAPAUME
59400 , FONTAINE-NOTRE-DAME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/10/1993
Siret
39271153700010
Code APE
602M
Adresse
RTE DE MARCOING
59267 , PROVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE D ACTIVITE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/03/1995
Siret
39271153700028
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Activité principale
Transports routiers de fret interurbains
Adresse
120 AV DE DUNKERQUE
59400 , CAMBRAI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
314
Date d'ajout
15/01/2020
Description
Par jugement du 15/01/2020, le Tribunal de Commerce de Douai a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour cause d'insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
315
Date d'ajout
15/01/2020
Description
Le liquidateur remettra ses comptes dans un délai de 3 mois que ceux-ci conformément à la loi peuvent être communiqués à tout créancier en faisant la demande, que le débiteur peut les contester par déclaration au greffe.
Numéro d'observation
316
Date d'ajout
15/01/2020
Description
Radiation du RCS le 15/01/2020 avec effet au 15/01/2020 Radiation d'office de la présente société par suite de clôture des Opérations de la liquidation judiciaire (cessation d'activité dans le ressort du tribunal du lieu du siège Social)
Numéro d'observation
445
Date d'ajout
29/01/2014
Description
D'office : suivant jugement du 29/01/2014, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée et désigné liquidateur : MAITRE Marie José FROMENT Sans poursuite d'activité.
Numéro d'observation
230
Date d'ajout
15/01/2014
Description
Suivant jugement en date du 15/01/2014, le tribunal de commerce de Douai a arrêté le plan de cession de l'entreprise Au profit de SARL AJEUX TRANSPORTS LOGISTIQUE A LA FERTE BERNARD (72400)
Numéro d'observation
4633
Date d'ajout
30/10/2013
Description
D'OFFICE : Suivant jugement en date du 30/10/2013, le Tribunal de Commerce de de Douai a prononcé le REDRESSEMENT JUDICIAIRE sur résolution du plan de continuation par voie de redressement et a désigné : Mandataire Judiciaire : MAITRE Marie José FROMENT 224, Boulevard Albert 1er Appt 72 Résidence Artois 59500 DOUAI Administrateur Judiciaire : SELARL ERIC ROUVROY & GILBERT DECLERCQ 224, BOULEVARD ALBERT 1ER RESIDENCE ARTOIS - BAT N 59500 DOUAI avec les pouvoirs d'assistance Date de Cessation des Paiements : 15/09/2013 Et fixé une période d'observation de 6 mois.
Numéro d'observation
3076
Date d'ajout
28/06/2012
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 27/06/2012, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI A ARRETE LE PLAN DE CONTINUATION DE L'ENTREPRISE ET A DESIGNE : - SCP ROUVROY & DECLERCQ - 224 Bld Albert 1er - 59500 DOUAI EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN
Numéro d'observation
3131
Date d'ajout
29/06/2010
Description
Augmentation de capital à compter du 31/05/2010 Ancien : 400 000.00 EUR Nouveau : 450 000.00 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1547
Date d'ajout
26/09/2006
Description
Régularisation : Nomination de Mr Girard Sylvain en qualité de directeur des transports en remplacement de Mr Lechevin Ludovic Date d'effet : 02/05/2005
Numéro d'observation
1549
Date d'ajout
26/09/2006
Description
Régularisation : Nomination de Mr Girard Sylvain en qualité de commissionnaire des transports Date d'effet : 20/04/2006
Numéro d'observation
1548
Date d'ajout
26/09/2006
Description
Régularisation : Cessation des fonctions de Mr Jean-Paul Grard responsable de l'activité de commissionnaire des transports Date d'effet : 31/12/2004
Numéro d'observation
1550
Date d'ajout
26/09/2006
Description
Régularisation : Transfert du siège social et de l'ETS principal de cambrai 120 avenue de Dunkerque à Fontaine notre dame route de Bapaume, reste une activité à l'ancienne adresse qui devient ETS secondaire Date d'effet : 30/06/2006
Numéro d'observation
1555
Date d'ajout
14/09/2005
Description
Régularisation : Nomination de Mr Lefel Philippe en qualité de président en remplacement de Mr Ramos dos Santos Feliciano - départ de Mr courtois Florent codirecteur général - nomination de Mr l'Hermine Bruno en qualité de commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Mr Fontaine Alain Date d'effet : 30/06/2005
Numéro d'observation
476
Date d'ajout
17/03/2005
Description
Nomination de Mr Girard Sylvain en qualité de directeur général Date d'effet : 28/01/2005
Numéro d'observation
1133
Date d'ajout
27/05/2002
Description
Régularisation : Augmentation du capital social qui passe de 300 000 euros à 400 000 euros. Date d'effet : 18/03/2002
Numéro d'observation
1055
Date d'ajout
14/05/2002
Description
Nomination de Mr Lechevin Ludovic en qualité de directeur des transports en remplacement de Mr dos Santos Arnaud, de Mr Grard Jean-Paul en qualité de responsable de l'activité de commissionnaire des transports en Rempla- cément de Mr dos Santos Arnaud. Date d'effet : 01/04/2002
Numéro d'observation
304
Date d'ajout
08/02/2000
Description
Transformation de la SARL en société par actions simplifiée ; Conversion du capital social en euros pour le porter de 510 000 F à 77 749 euros augmentation du capital social qui passe de 77 749 euros à 300 000 euros nomination de Mr dos Santos Feliciano en qualité de président (précédemment gérant) et Mr courtois Florent en qualité de directeur général. Date d'effet : 22/12/1999
Numéro d'observation
2172
Date d'ajout
22/12/1999
Description
Régularisation : Nomination de la société "B.D.L. Audit - société civile professionnelle de commissariat aux comptes" et de M. Fontaine Alain, respectivement en qualité de commissaire aux comptes titulaire et de commissaire aux comptes suppléant. Date d'effet : 30/06/1999
Numéro d'observation
720
Date d'ajout
18/04/1997
Description
Régularisation : Nomination de Mr Arnaud dos Santos en qualité de directeur des transports et responsable de l'activité de commissionnaire des transports en remplacement de Mr Olivier Offroy, à compter du 10.12.96.
Numéro d'observation
892
Date d'ajout
21/05/1996
Description
Régularisation : Révocation de Mr Guy Herlin de ses fonctions de Co-Gerant à compter du 15.11.95.
Numéro d'observation
891
Date d'ajout
21/05/1996
Description
Régularisation : Augmentation du capital social qui passe de 150 000 F à 510 000 F à compter du 30.06.95.
Numéro d'observation
1203
Date d'ajout
04/07/1995
Description
Régularisation : Transfert du siège social et de l'établissement principal de Proville, Z.À, route de Marcoing (supprime) à cambrai, 120, Avenue de Dunkerque - extension de l'objet social et de l'activité a "toutes activités en rapport avec la logistique, emballage, Picking, étiquetage, à compter du 02.03.95 - dépôt du 30.06.95.
Numéro d'observation
2087
Date d'ajout
01/12/1994
Description
Régularisation : Nomination de Mr Guy Herlin en qualité de Co-Gerant Associe ; Nomination de Mr Olivier Offroy en qualité de directeur des transports en remplacement de Mr Jean-Paul Grard, démissionnaire, a/C du 01.09. 94 - Dépôt du 10.11.94.
Numéro d'observation
1822
Date d'ajout
21/10/1994
Description
Régularisation : Nomination de Mr Olivier Offroy en qualité de responsable de l'activité de commissionnaire de transport a/C du 24.01.94 - dépôt du 09.06.94.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).