Entreprise : GFA DE MOUNON - SIREN 392 695 615
Identité
(Entreprise radiée le 24/05/2018)
Dénomination
GFA DE MOUNON
SIREN (siège)
392 695 615
Date d'immatriculation au RNE
26/10/1993
Date de fin de la personne morale
25/10/2092
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Capital social
2250 EUR
Adresse du siège
HIGADERE 32500 BRUGNENS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUPUY CLAUDE , JEAN-PAUL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Fleurance
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1993
Siret
39269561500014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
32500 , BRUGNENS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR JACQUES NOGUES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2008
Siret
39269561500022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location d'immeubles et de droits immobiliers à destination agricole.
Adresse
Higadère
32500 , Brugnens - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1970
Date d'ajout
24/05/2018
Description
Radiation du RCS le 24/05/2018 avec effet au 31/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
360
Date d'ajout
24/01/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2017 Liquidateur : DUPUY Claude Jean-Paul Le siège de la liquidation est fixé à : Higadère 32500 Brugnens Journal d'annonces légales : Voix du Gers en date du 19/01/2018
Numéro d'observation
278
Date d'ajout
30/01/2009
Description
Réduction de capital à compter du 01/01/2008 Ancien : 2286,74 EUR Nouveau : 2250 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2008 : Nouveau : DUPUY Claude Jean-Paul, Gérant associé Nouveau : NOGUES Marie-Rose Victoire, Associé Société Civile Nouveau : COMBEDOUZON Pierre-Bernard, Associé Société Civile Changement de qualité : NOGUES Jacques, Gérant(e) devient Associé Société Civile Transfert du siège social à compter du 01/01/2008 : Ancienne adresse : CHEZ MR JACQUES NOGUES - BRUGNENS 32500 FLEURANCE Nouvelle adresse : Higadère 32500 Brugnens
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).