Entreprise : SCM CENTRE D'IMAGERIE - SIREN 392 679 064
Identité
(Entreprise radiée le 15/01/2024)
Dénomination
SCM CENTRE D'IMAGERIE
SIREN (siège)
392 679 064
Date d'immatriculation au RNE
11/10/1993
Date de fin de la personne morale
10/10/2092
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
12805.72 EUR
Adresse du siège
31 AV DE L ABBAYE 91330 YERRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHANCELIER STEPHANE , MARCEL , AIME
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Ozoir-la-Ferrière
Nom, Prénom(s)
AZAIEZ MERIEM
Nom d'usage
BOUNEKAR
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Dénomination
IMAGERIE MEDICALE DU VAL D'YERRES
Qualité
Autre
Commune de résidence
Yerres
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/06/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1993
Siret
39267906400015
Activité principale
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Adresse
111 RUE CARON
91200 , ATHIS-MONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/01/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1994
Siret
39267906400023
Activité principale
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Adresse
31 AV DE L ABBAYE
91330 , YERRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2263
Date d'ajout
15/01/2024
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine à IMAGERIE MEDICALE DU VAL D'YERRES réalisée le 30/12/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/12/2023
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 29/11/2023. Dénomination de l'associé unique : IMAGERIE MEDICALE DU VAL D'YERRES, Evry : 884688540. Journal d'annonces légales : jss.fr paru le 29/11/2023.
Numéro d'observation
28063
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).