Entreprise : SOC ELECTRIQUE SUDRES VIDAL - SIREN 392 678 454
Identité
Dénomination
SOC ELECTRIQUE SUDRES VIDAL
SIREN (siège)
392 678 454
Date d'immatriculation au RNE
25/10/1993
Début d’activité
01/07/1993
Date de fin de la personne morale
24/10/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Production et vente d'électricité par exploitation d'une centrale hydroélectrique
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Capital social
51832.67 EUR
Adresse du siège
ROUTE DEPARTEMENTALE 988 12560 SAINT LAURENT D'OLT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT-LAURENT-D'Olt
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAHUC CHRISTOPHE , PIERR
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Rodelle
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1993
Siret
39267845400019
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Production et vente d'électricité par exploitation d'une centrale hydroélectrique
Autres Activités
Production et vente d'électricité par exploitation d'une centrale hydroélectrique
Adresse
ROUTE DEPARTEMENTALE 988
12560 , SAINT LAURENT D'OLT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT-LAURENT-D'Olt
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
9491
Date d'ajout
29/11/2021
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 25/10/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Millau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Rodez. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Rodez décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 340 000.00 FRF nouveau montant : 51 832.67 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).