Entreprise : SARL LOIC MOTO - SIREN 392 661 872
Identité
Dénomination
SARL LOIC MOTO
SIREN (siège)
392 661 872
Date d'immatriculation au RNE
15/10/1993
Début d’activité
01/10/1993
Date de fin de la personne morale
18/10/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
motos, scooters, cyclomoteurs et cycles de toutes marques (réparation, restauration, vente, achat, location de) vente de toutes pièces détachées, accessoires et vêtements s'y rapportant (début : 01.10.1993)
Code APE
4540Z - Commerce et réparation de motocycles
Code APRM
4540ZP - Réparation de motocycles
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
LES TROIS CHEMINS 35130 AVAILLES-SUR-SEICHE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POSSON LOIC , FRANCOIS , MICHEL
Nom d'usage
POSSON
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Availles-sur-Seiche
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1993
Siret
39266187200011
Code APE
4540Z - Commerce et réparation de motocycles
Code APRM
4540ZP - Réparation de motocycles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
motos, scooters, cyclomoteurs et cycles de toutes marques (réparation, restauration, vente, achat, location de) vente de toutes pièces détachées, accessoires et vêtements s'y rapportant (début : 01.10.1993)
Code APRM
4540ZP - Réparation de motocycles
Autres Activités
REPARATION RESTAURATION DE MOTOS SCOOTERS CYCLOMOTEURS
Code APRM
4540ZP - Réparation de motocycles
Adresse
LES TROIS CHEMINS
35130 , AVAILLES-SUR-SEICHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
35174
Date d'ajout
27/11/2023
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 23/11/2023 nommant SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes commissaire à l'exécution du plan en remplacement du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
19/10/1993
Description
Historique des observations depuis le 19/10/1993 : - ANCIENNE FORME JURIDIQUE : * DU 01.10.1993 AU 08.04.2002, SARL UNIPERSONNELLE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
04 2014-02-17 PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE 2014-02-25 GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE RENNES GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE RENNES GOIC,05 2014-07-23 PROLONGATION PERIODE D'OBSERVATION 2014-08-18 GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE RENNES GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE RENNES,25 2015-02-11 ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT 2015-03-23 GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE RENNES GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE RENNES GOIC,53 2017-02-27 CLOTURE DU PLAN DE REDRESSEMENT 2017-03-31 GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE RENNES GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE RENNES GOIC
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).