Entreprise : PROMO MVSA - SIREN 392 645 768
Identité
Dénomination
PROMO MVSA
SIREN (siège)
392 645 768
Date d'immatriculation au RNE
25/10/1993
Date de fin de la personne morale
24/10/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
LE PIGEONNIER 84260 SARRIANS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE TEMERLET
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROUX ALAIN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
SARRIANS
Nom, Prénom(s)
SAULNIER HERVE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
GRENOBLE
Nom, Prénom(s)
PARIENTI GERARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Dénomination
SOCIETE EXPERTISE COMPTABLE A. GINESTE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
AVIGNON
Dénomination
GINESTE ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
AVIGNON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/01/2014
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
24/09/1993
Siret
39264576800012
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des marchands de biens immobiliers
Adresse
LE PIGEONNIER
84260 , SARRIANS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE TEMERLET
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9478
Date d'ajout
28/05/2018
Description
Radiation du RCS le 28/05/2018 avec effet au 28/05/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2657
Date d'ajout
26/02/2014
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 15/01/2014
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PROMOTION ET ACTIVITE DE MARCHAND DE BIENS EN VUE D'INITIER, CREER ET CONCOURIR AU DEVELOPPEMENT DE RESIDENCES D'ACCUEILS POUR PERSONNES DEPENDANTES. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).