Entreprise : E R C E A - SIREN 392 626 784
Identité
Dénomination
E R C E A
SIREN (siège)
392 626 784
Date d'immatriculation au RNE
15/09/1993
Date de fin de la personne morale
14/09/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
RES LES ROCHES BLEUES 83220 LE PRADET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLA N 1
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HURAULT MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1942
Commune de résidence
Signes
Nom, Prénom(s)
ANDRES MARCEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Le Pradet
Nom, Prénom(s)
ROGER FENASSILE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulon
Nom, Prénom(s)
HEINE JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
Yerres
Nom, Prénom(s)
PASCAIL CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
La Farlède
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/09/1993
Siret
39262678400012
Code APE
742C
Origine du fonds
Création
Activité principale
Étude, réalisation, conception de tous systèmes électroniques et automatismes
Adresse
RES VILLA N 1 LES ROCHE
83220 , Le Pradet - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
S BLEUES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
75781
Date d'ajout
24/04/2012
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Toulon rendue le 16/04/2012 nommant M. De Beaumont juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
64247
Date d'ajout
03/11/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 03/11/2011 , prononce la clôture pour extinction du passif , nom du juge commissaire : M. Aimar , nom du liquidateur : Me Bor Henri
Numéro d'observation
1518
Date d'ajout
31/01/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 28/01/2008 nommant M. Aimar juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
1352
Date d'ajout
28/01/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 24/01/2008 , accorde un délai supplémentaire de 6 mois pour déposer la liste des créances.
Numéro d'observation
20097
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
5694
Date d'ajout
27/05/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 25/05/1998 nommant Mr verdier juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
3816
Date d'ajout
07/04/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon En date du 06/04/1998 Nommant Mr verdier juge commissaire suppléant
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/08/1995
Description
Par jugement en date du 31 07 1995 Le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Liquidateur : maître Bor Henri 59 Bd maréchal Foch Toulon
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/01/1995
Description
Par jugement du 23 01 1995 Le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Représentant des créanciers : maître Bor Henri 59 boulevard maréchal Foch Toulon
Numéro d'observation
43360
Date d'ajout
05/01/1995
Description
Déclaration de cessation des paiements le 5 Janvier 1995 Au greffe de Toulon
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
33 2011-11-03 CLOTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF 2012-03-09 GREFFE TC DE TOULON GREFFE TC DE TOULON BOR,56 1995-07-31 LIQUIDATION DE BIENS GREFFE TC DE TOULON GREFFE TC DE TOULON
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).