Entreprise : SOCIETE SERVIANNAISE DE SERVICES - SIREN 392 623 195
Identité
Dénomination
SOCIETE SERVIANNAISE DE SERVICES
Sigle
SSS
SIREN (siège)
392 623 195
Date d'immatriculation au RNE
11/01/2000
Date de fin de la personne morale
10/01/2053
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
60 GRAND RUE 34290 SERVIAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRITTON LAURENT , VINCENT , HENRI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
SERVIAN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/11/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/11/1993
Siret
39262319500014
Enseigne
LA TAVERNE
Code APE
553A
Origine du fonds
Achat
Activité principale
BAR RESTAURANT DISTRIBUTION DE TOUS PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES.
Adresse
60 60 GRAND RUE
34290 , SERVIAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
836
Date d'ajout
14/12/1999
Description
MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE PAR SUITE DE VENTE DU FONDS A MONSIEUR STAUFFER CHARLES Date d'effet : 03/11/1999
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
760
Date d'ajout
26/11/1998
Description
CHANGEMENT DE GERANT A COMPTER DU 06/10/98 ANCIENNE MENTION : MADAME DJERMAKIAN 60 GRAND RUE 34290 SERVIAN NOUVELLE MENTION : MONSIEUR BRITTON LAURENT 60 GRAND RUE 34290 SERVIAN
Numéro d'observation
624
Date d'ajout
18/10/1996
Description
ANCIEN GERANT : MADAME PASQUIER PIERRETTE NOUVEAU GERANT: MADAME DJERMAKIAN MARYLENE EPOUSE BOZON A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 1996. (.P.V. D'ASSEMBLEE DU 1ER SEPTEMBRE 1996).
Numéro d'observation
717
Date d'ajout
09/11/1995
Description
ANCIEN GERANT: MONSIEUR GIANQUINTO JEAN-LOUIS NOUVEAU GERANT: MADAME PASQUIER PIERRETTE A COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 1995 (P.V. D'ASSEMBLEE DU 27 OCTOBRE 1995).
Numéro d'observation
453
Date d'ajout
26/07/1995
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. (P.V. D'ASSEMBLEE DU 31 MARS 1995).
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
NUMERO SIRET : 392 623 195 00014 CODE NAF : 553 A RESTAURATION DE TYPE TRADITIONNEL "CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE" LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PEZENAS A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).